BLASCO MORATA MARIA TERESA JESUS
Informe ejecutivo de BLASCO MORATA MARIA TERESA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLASCO MORATA MARIA TERESA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORAY SIGLO XXI SL | Apoderado Solidario | 30/01/2024 | |
NORAY SIGLO XXI SL | Apoderado | 07/03/2016 |
VINCULACIONES DE BLASCO MORATA MARIA TERESA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLASCO MORATA MARIA TERESA JESUS
Empresa: NORAY SIGLO XXI SL
Apoderado Solidario
- Blasco Morata Maria Teresa Jesus
- Vela Alvarez Guillermo-anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 89, S 8, H Z 26479, I/A 12 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-50
Empresa: LA COMIDA DEL PASCUALILLO SL
Apoderado
- Blasco Morata Maria Teresa Jesus
- Garcia Veintemilla Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 8, S 8, H Z 36136, I/A 7 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-50
Empresa: NORAY SIGLO XXI SL
Apoderado
- Blasco Morata Maria Teresa Jesus
- Garcia Veintemilla Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 88, S 8, H Z 26479, I/A 7 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-50
Empresa: LA COMIDA DEL PASCUALILLO SL
Apoderado
- Blasco Morata Maria Teresa Jesus
- Garcia Veintemilla Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 7, S 8, H Z 36136, I/A 4 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-50
Información de BLASCO MORATA MARIA TERESA JESUS
Mostramos los datos de BLASCO MORATA MARIA TERESA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLASCO MORATA MARIA TERESA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos