BLAS SANCHEZ MORENO
Informe ejecutivo de BLAS SANCHEZ MORENO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLAS SANCHEZ MORENO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIDGET SL | Administrador Unico | 05/07/2023 | |
GRUPO SANCHEZ DE GEA SL | Apoderado | 07/11/2013 | |
GRUPO LOGISTICA BLASTRANS SL | Administrador Unico | 24/10/2013 |
VINCULACIONES DE BLAS SANCHEZ MORENO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLAS SANCHEZ MORENO
Empresa: LOGISTICA BLASTRANS SL
Administrador Unico
- Blas Sanchez Moreno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1804 , F 82, S 8, H MU 36968, I/A 7 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-30
Empresa: MIDGET SL
Administrador Unico
- Blas Sanchez Moreno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3640 , F 54, S 8, H MU110678, I/A 1 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-30
Empresa: GRUPO SANCHEZ DE GEA SL
Apoderado
- Blas Sanchez Moreno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2974 , F 156, S 8, H MU 81676, I/A 2 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-30
Empresa: LOGIFRIGO BSM SL
Administrador Unico
- Blas Sanchez Moreno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2996 , F 8, S 8, H MU 81682, I/A 1 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-30
Empresa: PELUCHES SANCHEZ MORENO SL
Liquidador
- Blas Sanchez Moreno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 161 , F 90, S 8, H MU 3347, I/A 5 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-30
Empresa: PELUCHES SANCHEZ MORENO SL
Administrador Unico
- Blas Sanchez Moreno
Liquidador
- Blas Sanchez Moreno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 161 , F 90, S 8, H MU 3347, I/A 5 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-30
Información de BLAS SANCHEZ MORENO
Mostramos los datos de BLAS SANCHEZ MORENO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLAS SANCHEZ MORENO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos