BLAS SANCHEZ MARTINEZ
Informe ejecutivo de BLAS SANCHEZ MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLAS SANCHEZ MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INITECO PROYECTOS INGENIERIA SL | Administrador Solidario | 18/08/2010 | 06/08/2014 |
FONTANERIA FONT-BLAS SL | Liquidador | 10/03/2014 | 10/03/2014 |
FONTANERIA FONT-BLAS SL | Administrador Unico | 10/03/2014 | |
INITECO PROYECTOS INGENIERIA SL | Administrador Unico | 19/10/2009 | 18/08/2010 |
INITECO PROYECTOS INGENIERIA SL | Administrador Solidario | 19/10/2009 |
VINCULACIONES DE BLAS SANCHEZ MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLAS SANCHEZ MARTINEZ
Empresa: INITECO PROYECTOS INGENIERIA SL
Administrador Solidario
- Blas Sanchez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 137, S 8, H MU 15112, I/A 13 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-30
Empresa: FONTANERIA FONT-BLAS SL
Liquidador
- Blas Sanchez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095 , F 6, S 8, H MU 20590, I/A 2 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-30
Empresa: FONTANERIA FONT-BLAS SL
Administrador Unico
- Blas Sanchez Martinez
Liquidador
- Blas Sanchez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095 , F 6, S 8, H MU 20590, I/A 2 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-30
Empresa: INITECO PROYECTOS INGENIERIA SL
Administrador Solidario
- Blas Sanchez Martinez
- Maria Isabel Puche Forte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 137, S 8, H MU 15112, I/A 12 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-30
Empresa: INITECO PROYECTOS INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Blas Sanchez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 137, S 8, H MU 15112, I/A 12 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-30
Empresa: INITECO PROYECTOS INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Blas Sanchez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 137, S 8, H MU 15112, I/A 11 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-30
Empresa: INITECO PROYECTOS INGENIERIA SL
Administrador Solidario
- Blas Sanchez Martinez
- Diego Ortega Soriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 137, S 8, H MU 15112, I/A 11 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-30
Información de BLAS SANCHEZ MARTINEZ
Mostramos los datos de BLAS SANCHEZ MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLAS SANCHEZ MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos