BLAS PEREZ MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de BLAS PEREZ MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BLAS PEREZ MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HISPANOMOCION SA | Apoderado | 20/05/2011 | 06/06/2013 |
PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES ESPAÑA SA | Apoderado | 26/04/2011 | 03/01/2013 |
PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA SA | Apoderado | 26/04/2011 | 10/12/2012 |
PEUGEOT ESPAÑA SA | Apoderado | 11/05/2011 | 23/11/2012 |
VINCULACIONES DE BLAS PEREZ MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLAS PEREZ MARIA DEL MAR
Empresa: HISPANOMOCION SA
Apoderado
- Blas Perez Maria Del Mar
- Puime Rey Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27853 , F 55, S 8, H M 56957, I/A 462 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-28
Apoderado
- Blas Perez Maria Del Mar
- Puime Rey Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2626, L 2626, F 90, S 8, H PO 2135, I/A 416 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-36
Empresa: AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA SA
Apoderado
- Blas Perez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28467 , F 62, S 8, H M 270409, I/A 173 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-28
Empresa: PEUGEOT ESPAÑA SA
Apoderado
- Blas Perez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29471 , F 7, S 8, H M 61077, I/A 665 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
Empresa: HISPANOMOCION SA
Apoderado
- Blas Perez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27853 , F 24, S 8, H M 56957, I/A 426 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-28
Empresa: HISPANOMOCION SA
Apoderado
- Blas Perez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27853 , F 24, S 8, H M 56957, I/A 426 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-28
Empresa: PEUGEOT ESPAÑA SA
Apoderado
- Blas Perez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28068 , F 143, S 8, H M 61077, I/A 645 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Empresa: PEUGEOT ESPAÑA SA
Apoderado
- Blas Perez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28068 , F 143, S 8, H M 61077, I/A 645 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Empresa: AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA SA
Apoderado
- Blas Perez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28467 , F 49, S 8, H M 270409, I/A 151 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
Empresa: AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA SA
Apoderado
- Blas Perez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28467 , F 49, S 8, H M 270409, I/A 151 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
VER MAS ACTOS
Información de BLAS PEREZ MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de BLAS PEREZ MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLAS PEREZ MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos