BLAS AGUEROS LUIS JAVIER
Informe ejecutivo de BLAS AGUEROS LUIS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE BLAS AGUEROS LUIS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Consj.Domini | 07/06/2023 | |
CAIXABANK SA | Apoderado Solidario | 20/02/2023 | |
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/02/2023 | |
CAIXABANK TECH SL | Consejero | 09/01/2023 | |
CAIXABANK TECH SL | Consejero | 20/08/2020 |
VINCULACIONES DE BLAS AGUEROS LUIS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLAS AGUEROS LUIS JAVIER
Consj.Domini
- Blas Agueros Luis Javier
- Masana Ribalta Jaume
- Mira Prieto Moreno Javier
- Muniesa Arantegui Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38105 , F 41, S 8, H M 658265, I/A 132 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-28
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11189, L 8467, F 195, S 8, H V 178351, I/A 847 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-46
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11189, L 8467, F 195, S 8, H V 178351, I/A 847 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-46
Empresa: CAIXABANK TECH SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48492 , F 3, S 8, H B 414729, I/A 52 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-08
Empresa: CAIXABANK FACILITIES MANAGEMENT SA
Consejero
- Armengol Dalmau Josefina
- Blas Agueros Luis Javier
- Garcia Garcia David
- Nebot Jose Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47558 , F 107, S 8, H B 17701, I/A 172 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Empresa: SILC IMMOBLES SA
Administrador Unico
- Blas Agueros Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37232 , F 195, S 8, H M 664085, I/A 10 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-28
Empresa: CAIXABANK FACILITIES MANAGEMENT SA
Presidente
- Blas Agueros Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47558 , F 104, S 8, H B 17701, I/A 168 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-08
Empresa: SILK APLICACIONES SL
Consejero Delegado Solidario
- Blas Agueros Luis Javier
Presidente
- Blas Agueros Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47588 , F 143, S 8, H B 414729, I/A 42 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-08
Consejero
- Blas Agueros Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1861 , F 81, S 8, H NA 36961, I/A 14 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-31
Empresa: OPPLUS OPERACIONES Y SERVICIOS SA
Consejero
- Blas Agueros Luis Javier
Presidente
- Blas Agueros Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5544, L 4451, F 65, S 8, H MA101320, I/A 52 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-29
VER MAS ACTOS
Información de BLAS AGUEROS LUIS JAVIER
Mostramos los datos de BLAS AGUEROS LUIS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLAS AGUEROS LUIS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos