BLANZACO PIERRE JEAN
Informe ejecutivo de BLANZACO PIERRE JEAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BLANZACO PIERRE JEAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAR Y TERROIR SL | Administrador Solidario | 16/02/2009 | 26/01/2012 |
PIKOTEO & GOURMET SL | Secretario | 08/06/2009 | 26/04/2011 |
PIKOTEO & GOURMET SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/06/2009 | 26/04/2011 |
PIKOTEO & GOURMET SL | Consejero | 08/06/2009 | 26/04/2011 |
PIKOTEO HONDARRIBI SL | Administrador Solidario | 27/04/2010 | 08/03/2011 |
LA VETRICE SL | Liquidador | 13/03/2009 | 13/03/2009 |
LA VETRICE SL | Administrador Unico | 13/03/2009 |
VINCULACIONES DE BLANZACO PIERRE JEAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANZACO PIERRE JEAN
Empresa: MAR Y TERROIR SL
Administrador Solidario
- Blanzaco Pierre Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 88, S 8, H SS 30241, I/A 5 . (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-20
Empresa: PIKOTEO & GOURMET SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Auffret Stephan Alain
- Blanzaco Pierre Jean
- Meynie Sebastien
- Poignon Aramburu Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2434 , F 182, S 8, H SS 31758, I/A 3 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-20
Empresa: PIKOTEO & GOURMET SL
Consejero
- Auffret Stephan Alain
- Blanzaco Pierre Jean
- Meynie Sebastien
- Poignon Aramburu Jose Ignacio
Presidente
Secretario
- Blanzaco Pierre Jean
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2434 , F 182, S 8, H SS 31758, I/A 3 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-20
Empresa: PIKOTEO HONDARRIBI SL
Administrador Solidario
- Auffret Stephan Alain
- Blanzaco Pierre Jean
- Meynie Sebastien
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2472 , F 63, S 8, H SS 32454, I/A 2 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-20
Empresa: PIKOTEO HONDARRIBI SL
Administrador Solidario
- Auffret Stephan Alain
- Blanzaco Pierre Jean
- Meynie Sebastien
- Poignon Aramburu Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2472 , F 61, S 8, H SS 32454, I/A 1 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-20
Empresa: PIKOTEO & GOURMET SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Auffret Stephan Alain
- Blanzaco Pierre Jean
- Meynie Sebastien
- Poignon Aramburu Jose Ignacio
Consejero
- Auffret Stephan Alain
- Blanzaco Pierre Jean
- Meynie Sebastien
- Poignon Aramburu Jose Ignacio
Presidente
Secretario
- Blanzaco Pierre Jean
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2434 , F 179, S 8, H SS 31758, I/A 1 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-20
Empresa: LA VETRICE SL
Liquidador
- Blanzaco Pierre Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2240 , F 190, S 8, H SS 27226, I/A 3 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-20
Empresa: LA VETRICE SL
Administrador Unico
- Blanzaco Pierre Jean
Liquidador
- Blanzaco Pierre Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2240 , F 190, S 8, H SS 27226, I/A 3 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-20
Empresa: REVENT 2007 SL
Administrador Solidario
- Auffret Stephan Alain
- Blanzaco Pierre Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 87, S 8, H SS 30241, I/A 3 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-20
Información de BLANZACO PIERRE JEAN
Mostramos los datos de BLANZACO PIERRE JEAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANZACO PIERRE JEAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos