BLANKENBURG GUIDO
Informe ejecutivo de BLANKENBURG GUIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLANKENBURG GUIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREENWICH DIVING SL | Administrador Mancomunado | 22/03/2010 |
VINCULACIONES DE BLANKENBURG GUIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANKENBURG GUIDO
Empresa: GREENWICH ALTEA SL
Administrador Solidario
- Blankenburg Guido
- Stenhouse Proctor Geoffrey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3954 , F 55, S 8, H A 150504, I/A 2 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-03
Empresa: BRUJA VERDE SL
Administrador Solidario
- Blankenburg Guido
- Stenhouse Proctor Geoffrey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3938 , F 177, S 8, H A 149644, I/A 2 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-03
Empresa: GREENWICH ALTEA SL
Administrador Solidario
- Blankenburg Guido
- Stenhouse Proctor Geoffrey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3954 , F 54, S 8, H A 150504, I/A 1 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-03
Empresa: BRUJA VERDE SL
Administrador Solidario
- Blankenburg Guido
- Stenhouse Proctor Geofrey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3938 , F 176, S 8, H A 149644, I/A 1 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-03
Empresa: GREENWICH DIVING SL
Administrador Mancomunado
- Blankenburg Guido
- Stenhouse Proctor Geofrey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3441 , F 85, S 8, H A 120679, I/A 1 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-03
Información de BLANKENBURG GUIDO
Mostramos los datos de BLANKENBURG GUIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANKENBURG GUIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos