BLANES PUIG JAVIER
Informe ejecutivo de BLANES PUIG JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLANES PUIG JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KOROTT SL | Apoderado | 03/10/2022 | |
CONOSTAR XXI SL | Apoderado | 18/05/2022 | |
NEW VALENS SL | Consejero Delegado Solidario | 29/09/2021 | |
NEW VALENS SL | Presidente | 29/09/2021 | |
NEW VALENS SL | Consejero | 29/09/2021 | |
GRUPO VIVEPLUS SL | Representante | 22/01/2020 | |
MUTUA LEVANTE MUTUA DE SEGUROS | Vicepresidente | 10/10/2016 | |
KOROTT SL | Apoderado Solidario | 15/07/2016 | |
KOROTT SL | Apoderado | 15/07/2016 | |
MUTUA LEVANTE MUTUA DE SEGUROS | Consejero | 19/09/2013 |
VINCULACIONES DE BLANES PUIG JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANES PUIG JAVIER
Empresa: KOROTT SL
Apoderado
- Blanes Puig Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4474 , F 7, S 8, H A 4538, I/A 23 (03/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-03
Empresa: MUTUA LEVANTE MUTUA DE SEGUROS
Consejero
- Blanes Puig Javier
- Turrion Gozalbez Elena
- Yedra Adell Juan Antonio
Secretario
Vicepresidente
- Blanes Puig Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1278 , F 102, S 8, H A 5476, I/A 73 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-03
Empresa: CONOSTAR XXI SL
Apoderado
- Blanes Puig Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4473 , F 124, S 8, H A 177589, I/A 6 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-03
Empresa: NEW VALENS SL
Consejero Delegado Solidario
- Blanes Puig Javier
- Perez Orquin Jose Manuel
Consejero
- Blanes Puig Javier
- Perez Orquin Jose Manuel
- Pico Monllor Jose Antonio
Presidente
- Blanes Puig Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3848 , F 53, S 8, H A 144380, I/A 7 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-03
Empresa: NEW VALENS SL
Consejero Delegado Solidario
- Blanes Puig Javier
- Perez Orquin Jose Manuel
Consejero
- Blanes Puig Javier
- Carbonell Llacer Milagros
- Perez Orquin Jose Manuel
Presidente
- Blanes Puig Javier
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3848 , F 53, S 8, H A 144380, I/A 7 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-03
Empresa: GRUPO VIVEPLUS SL
Administrador Unico
Representante
- Blanes Puig Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 65, S 8, H M 497868, I/A 15 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Consejero
- Blanes Puig Javier
- Turrion Gozalbez Elena
- Yedra Adell Juan Antonio
Secretario
Vicepresidente
- Blanes Puig Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1278 , F 99, S 8, H A 5476, I/A 68 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-03
Empresa: MARIOLA NEW TALENT SL
Liquidador Solidario
- Blanes Puig Javier
- Coloma Hidalgo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3822 , F 185, S 8, H A 142912, I/A 2 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-03
Empresa: MARIOLA NEW TALENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3822 , F 185, S 8, H A 142912, I/A 2 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-03
Auditor
Consejero
- Blanes Puig Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1278 , F 94, S 8, H A 5476, I/A 62 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-03
VER MAS ACTOS
Información de BLANES PUIG JAVIER
Mostramos los datos de BLANES PUIG JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANES PUIG JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos