BLANES CAMACHO GUILLERMO
Informe ejecutivo de BLANES CAMACHO GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLANES CAMACHO GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEPORTES BLANES SA | Consejero | 09/11/2021 | |
BASE DETALL SPORT SA | Consejero | 04/10/2021 | |
MUSOFRANCHISES SL | Administrador Solidario | 26/12/2018 | |
GRUPO ORBERA 18 SL | Apoderado Solidario | 07/08/2018 | |
OXIGENO 60 SL | Administrador Solidario | 21/05/2010 | |
DEPORTES GUIDABLA SL | Secretario | 08/10/2009 | |
DEPORTES GUIDABLA SL | Consejero Delegado Solidario | 08/10/2009 | |
DEPORTES GUIDABLA SL | Consejero | 08/10/2009 | |
MOBIBLAN SL | Apoderado Solidario | 07/10/2009 | |
CALZADOS REDSIGN ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 28/08/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BLANES CAMACHO GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANES CAMACHO GUILLERMO
Empresa: DEPORTES BLANES MELILLA SL
Liquidador Solidario
- Blanes Camacho David
- Blanes Camacho Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1861 , F 208, S 8, H AL 47737, I/A 3 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-04
Empresa: DEPORTES BLANES MELILLA SL
Administrador Solidario
- Blanes Camacho David
- Blanes Camacho Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1861 , F 208, S 8, H AL 47737, I/A 3 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-04
Empresa: DEPORTES BLANES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Blanes Camacho Guillermo
- Blanes Del Aguila Guillermo Eduardo
- Blanes Del Aguila Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 185, S 8, H AL 4809, I/A 13 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-04
Empresa: DEPORTES BLANES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Blanes Camacho Guillermo
- Blanes Del Aguila Guillermo Eduardo
- Blanes Del Aguila Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 185, S 8, H AL 4809, I/A 13 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-04
Empresa: BASE DETALL SPORT SA
Consejero
- Blanes Camacho Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44957 , F 148, S 8, H B 87096, I/A 80 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-08
Empresa: BASE DETALL SPORT SA
Consejero
- Blanes Camacho Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44957 , F 144, S 8, H B 87096, I/A 70 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-08
Empresa: MUSOFRANCHISES SL
Administrador Solidario
- Blanes Camacho Guillermo
- Blanes Del Aguila Guillermo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 41, S 8, H AL 44897, I/A 4 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-5-04
Empresa: MUSOFRANCHISES SL
Administrador Unico
- Blanes Camacho Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 41, S 8, H AL 44897, I/A 4 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-5-04
Empresa: BASE DETALL SPORT SA
Consejero
- Blanes Camacho Guillermo
- Garcia Delgar Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44957 , F 142, S 8, H B 87096, I/A 66 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-08
Empresa: GRUPO ORBERA 18 SL
Apoderado Solidario
- Blanes Camacho David Andres
- Blanes Camacho Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687 , F 114, S 8, H AL 43899, I/A 3 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-04
VER MAS ACTOS
Información de BLANES CAMACHO GUILLERMO
Mostramos los datos de BLANES CAMACHO GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANES CAMACHO GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos