BLANCO VILLEGAS LUCIANA ARGENTINA
Informe ejecutivo de BLANCO VILLEGAS LUCIANA ARGENTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BLANCO VILLEGAS LUCIANA ARGENTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DON DEBILIO SA | Vicepresidente | 29/01/2021 | |
DON DEBILIO SA | Consejero | 06/06/2011 |
VINCULACIONES DE BLANCO VILLEGAS LUCIANA ARGENTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO VILLEGAS LUCIANA ARGENTINA
Empresa: DON DEBILIO SA
Consejero
- Blanco Villegas Luciana Argentina
- Moreno Haydee Angelica
- Quintans De Blanco Villegas Graciela Angelina
Secretario
Vicepresidente
- Blanco Villegas Luciana Argentina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28696 , F 48, S 8, H M 516702, I/A 8 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-28
Empresa: DON DEBILIO SA
Secretario
Vicepresidente
- Blanco Villegas Luciana Argentina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28696 , F 48, S 8, H M 516702, I/A 7 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-28
Empresa: DON DEBILIO SA
Secretario
- Blanco Villegas Luciana Argentina
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28696 , F 48, S 8, H M 516702, I/A 7 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-28
Empresa: DON DEBILIO SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Blanco Villegas Luciana Argentina
- Moreno Haydee Angelica
- Quintans De Blanco Villegas Graciela Angelina
Secretario
- Blanco Villegas Luciana Argentina
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28696 , F 46, S 8, H M 516702, I/A 5 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Empresa: DON DEBILIO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Blanco Villegas Luciana Argentina
Secretario
- Blanco Villegas Luciana Argentina
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28696 , F 45, S 8, H M 516702, I/A 2 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-28
Información de BLANCO VILLEGAS LUCIANA ARGENTINA
Mostramos los datos de BLANCO VILLEGAS LUCIANA ARGENTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO VILLEGAS LUCIANA ARGENTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos