BLANCO RICO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de BLANCO RICO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLANCO RICO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLUE PORTS TECNOLOGY SL | Administrador Unico | 18/05/2022 | |
RESIDENCIA TERCERA EDAD UTIEL SL | Administrador Solidario | 10/11/2020 | |
INSTALACIONES BLANCO NAVARRO SL | Administrador Unico | 18/07/2016 |
VINCULACIONES DE BLANCO RICO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO RICO MIGUEL ANGEL
Empresa: RESIDENCIA TERCERA EDAD PARQUELUZ SL
Administrador Solidario
- Blanco Rico Jose Javier
- Blanco Rico Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5990, L 3296, F 8, S 8, H V 58470, I/A 16 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-46
Empresa: BLUE PORTS TECNOLOGY SL
Administrador Unico
- Blanco Rico Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11178, L 8456, F 76, S 8, H V 204579, I/A 1 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-46
Empresa: RESIDENCIA VIRGEN DEL ROSELL SL
Administrador Solidario
- Blanco Rico Jose Javier
- Blanco Rico Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10012, L 7294, F 171, S 8, H V 167032, I/A 5 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-46
Empresa: RESIDENCIA TERCERA EDAD PARQUELUZ SL
Administrador Solidario
- Blanco Rico Jose Javier
- Blanco Rico Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5990, L 3296, F 7, S 8, H V 58470, I/A 11 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-46
Empresa: INSTALACIONES BLANCO NAVARRO SL
Administrador Unico
- Blanco Rico Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10154, L 7436, F 7, S 8, H V 171831, I/A 1 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-46
Empresa: RESIDENCIA TERCERA EDAD PARQUELUZ SL
Apoderado Solidario
- Blanco Rico Miguel Angel
- Jarque Monleon Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5990, L 3296, F 7, S 8, H V 58470, I/A 10 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-46
Empresa: RESIDENCIA TERCERA EDAD PARQUELUZ SL
Apoderado Solidario
- Blanco Rico Miguel Angel
- Jarque Monleon Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5990, L 3296, F 6, S 8, H V 58470, I/A 7 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-46
Información de BLANCO RICO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de BLANCO RICO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO RICO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos