BLANCO PUCHE JUAN RAMON
Informe ejecutivo de BLANCO PUCHE JUAN RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLANCO PUCHE JUAN RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEGOCIOS OCHO DE LOPEZ DE HOYOS SL | Administrador Unico | 03/04/2013 | 16/08/2013 |
COMERCIAL OCEAN VILLAGE SL | Administrador Unico | 10/12/2009 | 11/01/2010 |
VINCULACIONES DE BLANCO PUCHE JUAN RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO PUCHE JUAN RAMON
Empresa: NEGOCIOS OCHO DE LOPEZ DE HOYOS SL
Administrador Unico
- Blanco Puche Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30942 , F 22, S 8, H M 556942, I/A 2 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-28
Empresa: NEGOCIOS OCHO DE LOPEZ DE HOYOS SL
Administrador Unico
- Blanco Puche Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30942 , F 20, S 8, H M 556942, I/A 1 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-28
Empresa: COMERCIAL OCEAN VILLAGE SL
Administrador Unico
- Blanco Puche Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 6, S 8, H VA 22553, I/A 5 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-47
Empresa: COMERCIAL OCEAN VILLAGE SL
Administrador Unico
- Blanco Puche Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 6, S 8, H VA 22553, I/A 4 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-47
Información de BLANCO PUCHE JUAN RAMON
Mostramos los datos de BLANCO PUCHE JUAN RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO PUCHE JUAN RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos