BLANCO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de BLANCO PEREZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLANCO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAYPER INVERSIONES SL | Administrador Unico | 11/03/2022 | |
ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE OCIO MARLU SL | Administrador Unico | 18/02/2021 | |
MACRY INSTAL.LACIONS SL | Administrador Unico | 15/04/2014 | |
MANTENIMIENTO INTEGRAL Y TELECOMUNICACIONES MITEL SL | Socio Unico | 27/02/2012 | |
MANTENIMIENTO INTEGRAL Y TELECOMUNICACIONES MITEL SL | Administrador Unico | 27/02/2012 |
VINCULACIONES DE BLANCO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: NAYPER INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Blanco Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556, L 1469, F 135, S 8, H MA 42465, I/A 6 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-29
Empresa: ZEUS ASISTENCIAS AUXILIARES SL
Administrador Unico
- Blanco Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073 , F 70, S 8, H H 22890, I/A 2 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-21
Administrador Unico
- Blanco Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967 , F 176, S 8, H TO 14308, I/A 2 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-45
Administrador Solidario
- Blanco Perez Maria Del Carmen
- Fernandez Blanco Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967 , F 176, S 8, H TO 14308, I/A 2 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-45
Empresa: ZEUS ASISTENCIAS AUXILIARES SL
Administrador Unico
- Blanco Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073 , F 67, S 8, H H 22890, I/A 1 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-21
Empresa: MACRY INSTAL.LACIONS SL
Administrador Unico
- Blanco Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44268 , F 79, S 8, H B 451500, I/A 1 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-08
Administrador Unico
- Blanco Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 968 , F 141, S 8, H H 19715,h , I/ 1 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-21
Socio Único
- Blanco Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 968 , F 141, S 8, H H 19715,h , I/ 1 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-21
Administrador Mancomunado
- Blanco Perez Maria Del Carmen
- Blanquez Venzala Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3913, L 2824, F 11, S 8, H MA 80265, I/A 3 (24/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-29
Información de BLANCO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de BLANCO PEREZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO PEREZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos