BLANCO MARTIN SUSANA
Informe ejecutivo de BLANCO MARTIN SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BLANCO MARTIN SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RODYBLAN FINCAS SL | Administrador Solidario | 13/10/2020 | |
RODYBLAN FINCAS SL | Liquidador Unico | 13/10/2020 | 13/10/2020 |
RODINA BILI SL | Administrador Solidario | 16/12/2009 | 05/07/2017 |
FINCA SAN JUAN SL | Administrador Solidario | 18/01/2011 | 03/02/2017 |
FINCA SAN JUAN SL | Liquidador Unico | 03/02/2017 | 03/02/2017 |
BODEGAS HERMANOS BLANCO GASCO SL | Liquidador | 24/02/2015 | 24/02/2015 |
VINCULACIONES DE BLANCO MARTIN SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO MARTIN SUSANA
Empresa: RODYBLAN FINCAS SL
Liquidador Unico
- Blanco Martin Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 79, S 8, H LO 6070, I/A 4 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-26
Empresa: RODYBLAN FINCAS SL
Administrador Solidario
- Blanco Cabezon Alfredo
- Blanco Martin Jesus Felix
- Blanco Martin Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 79, S 8, H LO 6070, I/A 4 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-26
Empresa: RODINA BILI SL
Administrador Solidario
- Blanco Martin Monica
- Blanco Martin Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 8, S 8, H LO 8388, I/A 7 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-26
Empresa: FINCA SAN JUAN SL
Liquidador Unico
- Blanco Martin Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 276, L 101, F 151, S 8, H H 9106, I/A 6 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-21
Empresa: FINCA SAN JUAN SL
Administrador Solidario
- Blanco Martin Susana
- Cardona Iñiguez Higinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 276, L 101, F 151, S 8, H H 9106, I/A 6 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-21
Empresa: BODEGAS HERMANOS BLANCO GASCO SL
Liquidador
- Blanco Martin Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 90, S 8, H LO 1749, I/A 4 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-26
Empresa: FINCA SAN JUAN SL
Administrador Solidario
- Blanco Martin Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 276, L 101, F 150, S 8, H H 9106,H , I/ 5 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-21
Empresa: RODINA BILI SL
Administrador Solidario
- Blanco Martin Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 8, S 8, H LO 8388, I/A 5 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-26
Información de BLANCO MARTIN SUSANA
Mostramos los datos de BLANCO MARTIN SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO MARTIN SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos