BLANCO HERNANDEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de BLANCO HERNANDEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BLANCO HERNANDEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD DE CARPINTERIA JABLANCO SL | Administrador Unico | 24/04/2018 | |
GESTUR 2005 SL | Administrador Unico | 08/01/2018 | |
GESTUR 2005 SL | Liquidador | 08/01/2018 | 08/01/2018 |
SOLAZ Y SORIA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 15/04/2013 | |
SOLAZ Y SORIA SL | Consejero | 15/04/2013 |
VINCULACIONES DE BLANCO HERNANDEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO HERNANDEZ JOSE ANTONIO
Empresa: SOCIEDAD DE CARPINTERIA JABLANCO SL
Administrador Unico
- Blanco Hernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3121 , F 202, S 8, H AS 28982, I/A 2 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-33
Empresa: GESTUR 2005 SL
Liquidador
- Blanco Hernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3428 , F 79, S 8, H AS 33588, I/A 2 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-33
Empresa: GESTUR 2005 SL
Administrador Unico
- Blanco Hernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3428 , F 79, S 8, H AS 33588, I/A 2 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-33
Empresa: SOLAZ Y SORIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Blanco Hernandez Jose Antonio
- Gallego Blanco Antonio
- Gallego Blanco Manuel
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2775, L 91, F 91, S 8, H V 1383, I/A 8 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-46
Información de BLANCO HERNANDEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de BLANCO HERNANDEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO HERNANDEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos