BLANCO GONZALEZ MARTA
Informe ejecutivo de BLANCO GONZALEZ MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLANCO GONZALEZ MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BE DISTIC SL | Apoderado | 23/02/2022 | 13/10/2022 |
CLINICAS BLANCO GONZALEZ SLP | Administrador Solidario | 01/12/2009 | 11/02/2022 |
CLINICAS BLANCO GONZALEZ SLP | Soc.Prof. | 02/02/2022 |
VINCULACIONES DE BLANCO GONZALEZ MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO GONZALEZ MARTA
Empresa: BE DISTIC SL
Apoderado
- Blanco Gonzalez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39108 , F 36, S 8, H M 694847, I/A 7 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: BE DISTIC SL
Apoderado
- Blanco Gonzalez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39108 , F 35, S 8, H M 694847, I/A 6 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-28
Empresa: CLINICAS BLANCO GONZALEZ SLP
Administrador Solidario
- Blanco Gonzalez Marta
- Blanco Gonzalez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 164, S 8, H SA 13187, I/A 5 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-37
Empresa: CLINICAS BLANCO GONZALEZ SLP
Soc.Prof.
- Blanco Gonzalez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 164, S 8, H SA 13187, I/A 3 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-37
Empresa: CLINICAS BLANCO GONZALEZ SLP
Administrador Solidario
- Blanco Gonzalez Marta
- Blanco Gonzalez Pablo
- Gonzalez Nuñez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 162, S 8, H SA 13187, I/A 1 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-240-37
Información de BLANCO GONZALEZ MARTA
Mostramos los datos de BLANCO GONZALEZ MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO GONZALEZ MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos