BLANCO GONZALEZ LEOPOLDO JULIAN
Informe ejecutivo de BLANCO GONZALEZ LEOPOLDO JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BLANCO GONZALEZ LEOPOLDO JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES DRAGO SL | Apoderado | 18/08/2016 | |
SEÑALIZACIONES VEGAS ALTAS SL | Secretario | 19/12/2011 | |
SEÑALIZACIONES VEGAS ALTAS SL | Consejero | 19/12/2011 | |
SEÑALIZACIONES VEGAS ALTAS SL | Liquidador Solidario | 19/12/2011 | 19/12/2011 |
SEÑALIZACIONES EXTREMEÑAS SL | Apoderado | 18/11/2011 | |
SEÑALIZACIONES EXTREMEÑAS SL | Administrador Solidario | 30/03/2011 |
VINCULACIONES DE BLANCO GONZALEZ LEOPOLDO JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO GONZALEZ LEOPOLDO JULIAN
Empresa: INVERSIONES DRAGO SL
Apoderado
- Blanco Gonzalez Leopoldo Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1772 , F 104, S 8, H CA 5822, I/A 5 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-11
Empresa: SEÑALIZACIONES VEGAS ALTAS SL
Liquidador Solidario
- Blanco Gonzalez Leopoldo Julian
- Garceran Perez Trinitario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 43, S 8, H BA 14905, I/A 4 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-06
Empresa: SEÑALIZACIONES VEGAS ALTAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Blanco Gonzalez Leopoldo Julian
- Conesa Garceran Andres
- Garceran Perez Trinitario
Presidente
Secretario
- Blanco Gonzalez Leopoldo Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 43, S 8, H BA 14905, I/A 4 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-06
Empresa: SEÑALIZACIONES EXTREMEÑAS SL
Apoderado
- Blanco Gonzalez Leopoldo Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47, L 1, F 35, S 8, H BA 2442,BA , I/ 8 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-06
Empresa: SEÑALIZACIONES EXTREMEÑAS SL
Administrador Solidario
- Blanco Gonzalez Leopoldo Julian
- Garrido Izquierdo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47, L 1, F 35, S 8, H BA 2442,BA , I/ 7 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-06
Información de BLANCO GONZALEZ LEOPOLDO JULIAN
Mostramos los datos de BLANCO GONZALEZ LEOPOLDO JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO GONZALEZ LEOPOLDO JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos