BLANCO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de BLANCO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BLANCO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISTICA INTEGRAL VIATORES SL | Administrador Unico | 12/06/2018 | |
NEOPTIMA SPAIN SL | Socio Unico | 30/10/2017 | |
NEOPTIMA SPAIN SL | Administrador Unico | 30/10/2017 | |
BOSSI MODA SL | Socio Unico | 19/01/2017 | |
VIATORES NOROESTE SL | Administrador Unico | 04/03/2013 | |
SOLUCIONES INTEGRALES LOGISTICAS 2010 SL | Socio Unico | 10/08/2009 | |
SOLUCIONES INTEGRALES LOGISTICAS 2010 SL | Administrador Unico | 10/08/2009 |
VINCULACIONES DE BLANCO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: IBEROPROJECT EXPERT SL
Administrador Unico
- Blanco Gonzalez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 69, S 8, H TO 39848, I/A 4 (26/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-67-45
Empresa: BOSSI MODA SL
Administrador Unico
- Blanco Gonzalez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1634 , F 200, S 8, H TO 18052, I/A 7 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-45
Empresa: LOGISTICA INTEGRAL VIATORES SL
Administrador Unico
- Blanco Gonzalez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1331 , F 117, S 8, H LE 25355, I/A 1 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-24
Empresa: NEOPTIMA SPAIN SL
Administrador Unico
- Blanco Gonzalez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 77, S 8, H TO 39914, I/A 2 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-45
Empresa: NEOPTIMA SPAIN SL
Socio Único
- Blanco Gonzalez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 77, S 8, H TO 39914, I/A 2 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-45
Empresa: IBEROPROJECT EXPERT SL
Administrador Unico
- Blanco Gonzalez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 69, S 8, H TO 39848, I/A 2 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-45
Empresa: IBEROPROJECT EXPERT SL
Socio Único
- Blanco Gonzalez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 69, S 8, H TO 39848, I/A 2 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-45
Empresa: BOSSI MODA SL
Nuevo Socio Único
- Blanco Gonzalez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1126 , F 225, S 8, H TO 18052, I/A 4 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-45
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aldaz Laparra Gerardo
- Alvarez Gimenez Helena
- Arroyo Iñigo Alicia
- Ayestaran Irastorza Ana Isabel
- Bartolome Malumbres Beatriz
- Caballero Montalban Marcos
- Diaz Rodriguez Maria Del Carmen
- Fernandez Suarez Sonia
- Ferreira Garcia Jose Javier
- Ferreira Garcia Jose Javier
- Francisco Javier De Lucas Garcia
- Guijarro Fernandez Ricardo
- Linares Navarro Daniel
- Lopez Pulido Diego
- Mari Torres Juan
- Martinez Leonardo Manuel
- Miguez Martinez Pantoja Patricia
- Montalvo Santillana Javier Martin
- Omole Adetunji
- Otamendi Uriguen Vicente
- Peñacoba Enriquez Maria Aranzazu
- Piqueras Cantos Manuel
- Romero Jurado Francisco Angel
- Ruiz Riva Antonio
- Sanchez Escanciano David
- Sanchez Llano Sergio
- Santiago Barquin Fernandez
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Gimenez Helena
- Blanco Gonzalez Francisco Javier
- Blanco Gonzalez Francisco Javier
- Blanco Gonzalez Francisco Javier
- Ferreira Garcia Jose Javier
- Jose Vicente Cartolano Chaves
- Miguez Martinez Pantoja Patricia
- Vicente Carranza Leon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1089 , F 158, S 8, H S 1960, I/A 2910 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-39
Empresa: VIATORES NOROESTE SL
Administrador Unico
- Blanco Gonzalez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 937 , F 22, S 8, H LE 12383, I/A 2 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-24
VER MAS ACTOS
Información de BLANCO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de BLANCO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos