BLANCO GONZALEZ EMILIO
Informe ejecutivo de BLANCO GONZALEZ EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLANCO GONZALEZ EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORRES MAROÑO MEDIACION SL | Administrador Solidario | 04/01/2021 | 22/08/2023 |
MEDIACION MILLADOIRO SL | Liquidador Solidario | 23/01/2018 | 23/01/2018 |
MEDIACION MILLADOIRO SL | Secretario | 19/02/2016 | 23/01/2018 |
MEDIACION MILLADOIRO SL | Consejero | 19/02/2016 | 23/01/2018 |
MEDIACION MILLADOIRO SL | Consejero Delegado Solidario | 22/11/2016 | 23/01/2018 |
MEDIACION MILLADOIRO SL | Administrador Solidario | 14/01/2015 | 19/02/2016 |
VINCULACIONES DE BLANCO GONZALEZ EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO GONZALEZ EMILIO
Empresa: TORRES E BLANCO MEDIACION SL
Administrador Solidario
- Blanco Gonzalez Emilio
- Torres Maroño Maria Lucrecia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 390 , F 204, S 8, H SC 50974, I/A 2 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-15
Empresa: TORRES E BLANCO MEDIACION SL
Administrador Solidario
- Blanco Gonzalez Emilio
- Torres Maroño Maria Lucrecia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 390 , F 201, S 8, H SC 50974, I/A 1 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-15
Empresa: MEDIACION MILLADOIRO SL
Liquidador Solidario
- Blanco Gonzalez Emilio
- Castro Fernandez Victor
- Torres Maroño Maria Lucrecia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 242 , F 40, S 8, H SC 47540, I/A 5 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-15
Empresa: MEDIACION MILLADOIRO SL
Consejero Delegado Solidario
- Blanco Gonzalez Emilio
- Castro Fernandez Victor
- Torres Maroño Maria Lucrecia
Consejero
- Blanco Gonzalez Emilio
- Castro Fernandez Victor
- Torres Maroño Maria Lucrecia
Presidente
Secretario
- Blanco Gonzalez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 242 , F 40, S 8, H SC 47540, I/A 5 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-15
Empresa: MEDIACION MILLADOIRO SL
Consejero Delegado Solidario
- Blanco Gonzalez Emilio
- Castro Fernandez Victor
- Torres Maroño Maria Lucrecia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 242 , F 39, S 8, H SC 47540, I/A 4 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-15
Empresa: MEDIACION MILLADOIRO SL
Consejero
- Blanco Gonzalez Emilio
- Castro Fernandez Victor
- Torres Maroño Maria Lucrecia
Presidente
Secretario
- Blanco Gonzalez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 242 , F 39, S 8, H SC 47540, I/A 3 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-15
Empresa: MEDIACION MILLADOIRO SL
Administrador Solidario
- Blanco Gonzalez Emilio
- Torres Maroño Maria Lucrecia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 242 , F 39, S 8, H SC 47540, I/A 3 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-15
Empresa: MEDIACION MILLADOIRO SL
Administrador Solidario
- Blanco Gonzalez Emilio
- Castro Fernandez Victor
- Torres Maroño Maria Lucrecia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 242 , F 37, S 8, H SC 47540, I/A 1 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-15
Información de BLANCO GONZALEZ EMILIO
Mostramos los datos de BLANCO GONZALEZ EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO GONZALEZ EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos