BLANCO GIRO DAVID
Informe ejecutivo de BLANCO GIRO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BLANCO GIRO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOVENES PALIDOS SL | Administrador Unico | 19/01/2023 | |
JOVENES PALIDOS SL | Liquidador | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
NEGONATION BUSINESS ANGELS SL | Apoderado | 28/09/2011 | 16/11/2022 |
NEGONATION BUSINESS ANGELS SL | Administrador Unico | 16/09/2014 | 16/11/2022 |
NEGONATION BUSINESS ANGELS SL | Liquidador | 16/11/2022 | 16/11/2022 |
NEGONATION PLATFORM SL | Administrador Unico | 20/06/2018 | |
NEGONATION BUSINESS ANGELS SL | Secretario | 28/09/2011 | 16/09/2014 |
NEGONATION BUSINESS ANGELS SL | Consejero | 28/09/2011 | 16/09/2014 |
NEGONATION BUSINESS ANGELS SL | Administrador Unico | 24/02/2011 | 28/09/2011 |
VINCULACIONES DE BLANCO GIRO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO GIRO DAVID
Empresa: JOVENES PALIDOS SL
Liquidador
- Blanco Giro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 3, S 8, H VA 20866, I/A 3 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-47
Empresa: JOVENES PALIDOS SL
Administrador Unico
- Blanco Giro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 3, S 8, H VA 20866, I/A 3 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-47
Empresa: NEGONATION BUSINESS ANGELS SL
Liquidador
- Blanco Giro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34144 , F 204, S 8, H M 614174, I/A 4 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
Empresa: NEGONATION BUSINESS ANGELS SL
Administrador Unico
- Blanco Giro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34144 , F 204, S 8, H M 614174, I/A 4 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
Empresa: NEGONATION PLATFORM SL
Administrador Unico
- Blanco Giro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32829 , F 26, S 8, H M 374926, I/A A (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-28
Empresa: NEGONATION BUSINESS ANGELS SL
Administrador Unico
- Blanco Giro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42995 , F 94, S 8, H B 406301, I/A 8 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-08
Empresa: NEGONATION BUSINESS ANGELS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Blanco Giro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42995 , F 94, S 8, H B 406301, I/A 8 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-08
Empresa: NEGONATION BUSINESS ANGELS SL
Apoderado
- Blanco Giro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42383 , F 198, S 8, H B 406301, I/A 4 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-08
Empresa: NEGONATION BUSINESS ANGELS SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Blanco Giro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42383 , F 197, S 8, H B 406301, I/A 2 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-08
Empresa: NEGONATION BUSINESS ANGELS SL
Administrador Unico
- Blanco Giro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42383 , F 197, S 8, H B 406301, I/A 2 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-08
VER MAS ACTOS
Información de BLANCO GIRO DAVID
Mostramos los datos de BLANCO GIRO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO GIRO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos