BLANCO GARCIA MARTIN GERMAN
Informe ejecutivo de BLANCO GARCIA MARTIN GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLANCO GARCIA MARTIN GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HECSIL COMPANIES 21 SL | Socio Unico | 29/07/2024 | |
HECSIL COMPANIES 21 SL | Administrador Unico | 10/12/2021 |
VINCULACIONES DE BLANCO GARCIA MARTIN GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO GARCIA MARTIN GERMAN
Empresa: HECSIL COMPANIES 21 SL
Socio Único
- Blanco Garcia Martin German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE133046, I/A 4 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-41
Empresa: HECSIL COMPANIES 21 SL
Administrador Unico
- Blanco Garcia Martin German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2910 , F 139, S 8, H SS 42033, I/A 3 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-20
Empresa: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA SA
Apoderado
- Blanco Garcia Martin German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 208, S 8, H GR 6943, I/A 79 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-18
Empresa: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA SA
Apoderado
- Blanco Garcia Martin German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 49, S 8, H GR 6943, I/A 70 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-18
Información de BLANCO GARCIA MARTIN GERMAN
Mostramos los datos de BLANCO GARCIA MARTIN GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO GARCIA MARTIN GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos