BLANCO GARCIA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de BLANCO GARCIA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLANCO GARCIA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA CLUB DE TENIS PONTEVEDRA SL | Consejero | 28/08/2013 | 27/11/2018 |
INMOBILIARIA CLUB DE TENIS PONTEVEDRA SL | Vicepresidente | 28/08/2013 | 27/11/2018 |
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS | Miem.Com.Ctr | 15/06/2009 | 22/05/2012 |
VINCULACIONES DE BLANCO GARCIA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO GARCIA JOSE ANTONIO
Consejero
- Alvarez Agrelo Miguel Angel
- Barba Garcia-borregon Jaime
- Blanco Garcia Jose Antonio
- Dominguez Munaiz Ricardo
- Hermida Fontan Enrique
- Lariño Noia Felipe- Xose
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
- Blanco Garcia Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1732, L 1732, F 220, S 8, H PO 16033, I/A 16 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-36
Consejero
- Alvarez Agrelo Miguel Angel
- Barba Garcia-borregon Jaime
- Blanco Garcia Jose Antonio
- Dominguez Munaiz Ricardo
- Hermida Fontan Enrique
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
- Blanco Garcia Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1732, L 1732, F 218, S 8, H PO 16033, I/A 14 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-36
Consejero
- Alonso Fernandez Rafael
- Blanco Garcia Jose Antonio
- Lariño Fernandez Carlos
- Montoto Sarria Eloisa
- Perez Santamarina Feijoo Maria Luisa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1732, L 1732, F 218, S 8, H PO 16033, I/A 14 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-36
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
Miem.Com.Ctr
- Bernardo Sanchez Antonio
- Blanco Garcia Jose Antonio
- Fernandez Rodriguez Maria Del Rocio
- Martinez Gonzalez Emilio
- Suarez Suarez Maria Eugenia
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 14, S 8, H AS 422, I/A 789 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-33
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
Miem.Com.Ctr
- Alvarez Gonzalez Roman Antonio
- Aza Conejo Rosa Isabel
- Bernardo Sanchez Antonio
- Blanco Garcia Jose Antonio
- Canal Garcia Avelino
- Del Valle Suarez Jose Luis
- Diaz Gomez Elena Beatriz
- Fernandez Rodriguez Maria Del Rocio
- Martinez Gonzalez Emilio
- Morales Miravalles Jesus
- Perez Espinosa Gonzalez Lobon Maria Isabel
- Perez Prado Nuria Maria
- Rodriguez Garcia Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 156, S 8, H AS 422, I/A 755 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-33
Información de BLANCO GARCIA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de BLANCO GARCIA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO GARCIA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos