BLANCO FERNANDEZ CONCEPCION
Informe ejecutivo de BLANCO FERNANDEZ CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLANCO FERNANDEZ CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SILVER 925 SL | Apoderado Solidario | 09/05/2011 | |
KIPACOPA EUROPA SL | Socio Unico | 16/03/2009 | |
KIPACOPA EUROPA SL | Administrador Unico | 16/03/2009 |
VINCULACIONES DE BLANCO FERNANDEZ CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO FERNANDEZ CONCEPCION
Empresa: SILVER 925 SL
Apoderado Solidario
- Bellido Aguilar Patricia
- Blanco Fernandez Concepcion
- Vielsa Blanco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28786 , F 172, S 8, H M 518310, I/A 2 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-28
Empresa: KIPACOPA EUROPA SL
Administrador Unico
- Blanco Fernandez Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26497 , F 111, S 8, H M 477481, I/A 1 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-28
Empresa: KIPACOPA EUROPA SL
Socio Único
- Blanco Fernandez Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26497 , F 111, S 8, H M 477481, I/A 1 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-28
Liquidador
- Blanco Fernandez Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24628 , F 19, S 8, H M 443273, I/A 2 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-28
Administrador Unico
- Blanco Fernandez Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24628 , F 19, S 8, H M 443273, I/A 2 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-28
Información de BLANCO FERNANDEZ CONCEPCION
Mostramos los datos de BLANCO FERNANDEZ CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO FERNANDEZ CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos