BLANCO FANJUL MIGUEL ANTONIO
Informe ejecutivo de BLANCO FANJUL MIGUEL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLANCO FANJUL MIGUEL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS NOREÑENSES SL | Secretario | 05/07/2012 | 22/12/2016 |
PRODUCTOS NOREÑENSES SL | Consejero | 05/07/2012 | 22/12/2016 |
PRODUCTOS NOREÑENSES SL | Apoderado Mancomunado | 13/07/2012 | 22/12/2016 |
VINCULACIONES DE BLANCO FANJUL MIGUEL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO FANJUL MIGUEL ANTONIO
Empresa: PRODUCTOS NOREÑENSES SL
Apoderado Mancomunado
- Blanco Fanjul Maria Alegria Sara
- Blanco Fanjul Miguel Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4228 , F 13, S 8, H AS 5691, I/A 28 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-33
Empresa: PRODUCTOS NOREÑENSES SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Blanco Fanjul Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2073 , F 100, S 8, H AS 5691, I/A 26 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-33
Empresa: PRODUCTOS NOREÑENSES SL
Apoderado Mancomunado
- Blanco Fanjul Maria Alegria Sara
- Blanco Fanjul Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2073 , F 99, S 8, H AS 5691, I/A 21 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-33
Empresa: PRODUCTOS NOREÑENSES SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Blanco Fanjul Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2073 , F 99, S 8, H AS 5691, I/A 20 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-33
Información de BLANCO FANJUL MIGUEL ANTONIO
Mostramos los datos de BLANCO FANJUL MIGUEL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO FANJUL MIGUEL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos