BLANCO ESCRIBANO NURIA
Informe ejecutivo de BLANCO ESCRIBANO NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BLANCO ESCRIBANO NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOTERIAS JUEGOS Y APUESTAS SL | Administrador Unico | 17/01/2019 | |
FRIGUS AIR SL | Administrador Solidario | 12/07/2017 | |
ESTRACFRIGUS SL | Administrador Solidario | 12/07/2017 | |
LOTERIAS JUEGOS Y APUESTAS SL | Apoderado Solidario | 14/01/2013 |
VINCULACIONES DE BLANCO ESCRIBANO NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO ESCRIBANO NURIA
Empresa: LOTERIAS JUEGOS Y APUESTAS SL
Administrador Unico
- Blanco Escribano Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9230, L 6513, F 131, S 8, H V 140503, I/A 8 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-46
Empresa: ESTRACFRIGUS SL
Administrador Solidario
- Blanco Escribano Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7385, L 4686, F 208, S 8, H V 87810, I/A 2 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-46
Empresa: FRIGUS AIR SL
Administrador Solidario
- Blanco Escribano Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5938, L 3244, F 144, S 8, H V 57418, I/A 5 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-46
Empresa: LOTERIAS JUEGOS Y APUESTAS SL
Apoderado Solidario
- Blanco Escribano David
- Blanco Escribano Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9230, L 6513, F 130, S 8, H V 140503, I/A 6 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-46
Información de BLANCO ESCRIBANO NURIA
Mostramos los datos de BLANCO ESCRIBANO NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO ESCRIBANO NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos