BLANCO CUESTA MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de BLANCO CUESTA MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BLANCO CUESTA MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SALON SL | Vicesecret. | 24/02/2016 | |
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SALON SL | Consejero | 24/02/2016 | |
LAVASPLACE SL | Administrador Solidario | 03/07/2014 | |
GANDULIN SL | Administrador Unico | 12/03/2014 | |
ALCORES DEL RASO SL | Consejero | 07/04/2010 |
VINCULACIONES DE BLANCO CUESTA MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO CUESTA MARIA DEL MAR
Empresa: MONTE EL RASO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Blanco Cuesta Ignacio Javier
- Blanco Cuesta Jose Luis
- Blanco Cuesta Juan Antonio
- Blanco Cuesta Maria Consuelo
- Blanco Cuesta Maria Del Mar
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Blanco Cuesta Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 184, S 8, H P 597, I/A 19 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-34
Empresa: QUILIUS RENOVABLES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Blanco Cuesta Ignacio Javier
- Blanco Cuesta Maria Consuelo
- Blanco Cuesta Maria Del Mar
- Juan Antonio Blanco Cuesta
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 416 , F 32, S 8, H P 5721, I/A 4 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-34
Empresa: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SALON SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Blanco Cuesta Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 242 , F 95, S 8, H P 2580, I/A 5 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-34
Empresa: MONTE EL RASO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Blanco Cuesta Jose Luis
- Blanco Cuesta Juan Antonio
- Blanco Cuesta Maria Consuelo
- Blanco Cuesta Maria Del Mar
- Ignacio Javier Blanco Cuesta
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Blanco Cuesta Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 182, S 8, H P 597, I/A 18 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-34
Empresa: LAVASPLACE SL
Administrador Solidario
- Blanco Cuesta Ignacio Javier
- Blanco Cuesta Juan Antonio
- Blanco Cuesta Maria Consuelo
- Blanco Cuesta Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 58, S 8, H P 7197, I/A 1 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-34
Empresa: GANDULIN SL
Administrador Unico
- Blanco Cuesta Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 30, S 8, H P 7112, I/A 1 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-34
Empresa: MONTE EL RASO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Blanco Cuesta Jose Luis
- Blanco Cuesta Juan Antonio
- Blanco Cuesta Maria Consuelo
- Blanco Cuesta Maria Del Mar
- Ignacio Javier Blanco Cuesta
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Blanco Cuesta Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 77, S 8, H P 597, I/A 17 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-34
Empresa: NITA INVERSIONES EN ACTIVOS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Blanco Cuesta Maria Del Mar
- Ignacio Javier Blanco Cuesta
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 42, S 8, H P 5594, I/A 5 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-34
Empresa: QUILIUS RENOVABLES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Blanco Cuesta Maria Consuelo
- Blanco Cuesta Maria Del Mar
- Ignacio Javier Blanco Cuesta
- Juan Antonio Blanco Cuesta
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 416 , F 31, S 8, H P 5721, I/A 3 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-34
Empresa: NITA INVERSIONES EN ACTIVOS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Blanco Cuesta Jose Luis
- Blanco Cuesta Juan Antonio
- Blanco Cuesta Maria Consuelo
- Blanco Cuesta Maria Del Mar
- Ignacio Javier Blanco Cuesta
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 41, S 8, H P 5594, I/A 4 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-34
VER MAS ACTOS
Información de BLANCO CUESTA MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de BLANCO CUESTA MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO CUESTA MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos