BLANCO CUENA ALBERTO
Informe ejecutivo de BLANCO CUENA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLANCO CUENA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA | Apoderado | 07/11/2012 | 20/05/2013 |
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA | Apoderado | 02/03/2010 | 15/06/2010 |
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA | Apoderado | 25/03/2010 | 15/06/2010 |
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA | Apoderado | 12/04/2010 | 15/06/2010 |
VINCULACIONES DE BLANCO CUENA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO CUENA ALBERTO
Empresa: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA
Apoderado
- Alonso Juncar Pedro
- Asenjo Hita Jesus Antonio
- Barquin Corral Guillermo
- Bartolome Castañeda Antonio
- Bello Y Del Valle Carlos Maria
- Blanco Cuena Alberto
- Bort Caldes Ramon
- Cabrera Gomez Elena
- Cantera Bengoechea Jokin
- Cifuentes Muntadas Fermin
- De La Maza Pereg Iñaki
- De Pablo Fernandez Rosario
- Deza Gordo Juan Jose
- Diaz Ganuza Marta
- Dominguez Arribas David
- Echaide De Lucas Jose Javier
- Ferrandis Sanchez Nuria
- Garcia Garnacho Ignacio
- Hernani Goldaracena Juan Antonio
- Jimenez Diaz Luis
- Jimenez Hernandez Felipe
- Lopez-saborit Lopez Sonia
- Lorente Ayala Jose Miguel
- Martin Godoy David
- Martin Godoy David
- Moro San Siderio Felix
- Ostolaza Rubert Luis
- Picardo Ribera Rodrigo
- Porras Lopez Francisco Javier
- Ramirez Romero Octavio
- Redondo Molina Francisco Jose
- Rodriguez Trenchs Landa Jose Maria
- Saleh Wafi
- Sanchez Lozano Miguel Angel
- Santiago Almaraz Montserrat
- Sauras Morellon Maria Luisa
- Tarrio Gonzalez Javier
- Ybarra Loring Jaime
- Zabala Mouriz Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29412 , F 89, S 8, H M 28968, I/A 6424 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Empresa: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alvarez Lorenzana Juan Adolfo
- Beldarrain Santos Carlos
- Blanco Cuena Alberto
- Braga Cabaleiro Sergio
- Castellanos Anton Victor
- Cerini Lopez Sonia
- Cuervo Suarez Marta
- Divoky Plass Sarka
- Dominguez Castaño Jose Luis
- Garcia De Robles Templado Ivan
- Gertopan Hirsch Miguel
- Gertopan Hirsch Miguel
- Gomez Moreno Ester Hortensia
- Gutierrez Castillo Jose Antonio
- Lerema Garcia Pedro
- Llanes Iglesias Jesus Orfelo
- Llorente Garabaya Manuel Gregorio
- Lopez Castilla Florentino
- Lousa Rodriguez Roberto
- Luaces Coido Maria Isabel
- Maguregui Ruiz De Azua Jesus
- Moya Peregrina Maria
- Muñoz Hernandez Laura
- Parra Lloret Juan
- Peña Mier Maria Elena
- Pita Regueiro Belen
- Santiveri Hernandez Beatriz
- Tome Santamarina Domingo
- Vera Recio Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25996 , F 183, S 8, H M 28968, I/A 6129 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-28
Empresa: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA
Apoderado
- Asenjo Hita Jesus Antonio
- Bello Y Del Valle Carlos Maria
- Blanco Cuena Alberto
- Blanco Cuena Alberto
- Bort Caldes Ramon
- Cantera Bengoechea Jokin
- Cifuentes Muntadas Fermin
- Deza Gordo Juan Jose
- Garcia Garnacho Ignacio
- Hoyos Ochoa Joaquin
- Jimenez Diaz Luis
- Lopez-saborit Lopez Sonia
- Moro San Siderio Felix
- Nieto De La Cierva Jose
- Perez Ricarte Beares Gonzalo
- Redondo Molina Francisco Jose
- Rodriguez Trenchs Landa Jose Maria
- Sanchez Lozano Miguel Angel
- Zabala Motriz Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25996 , F 161, S 8, H M 28968, I/A 6099 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-28
Empresa: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA
Apoderado
- Alonso Juncar Pedro
- Asenjo Hita Jesus Antonio
- Bilbao Urquijo Jose Maria
- Blanco Cuena Alberto
- Cantera Bengoechea Jokin
- Cifuentes Muntadas Fermin
- Deza Gordo Juan Jose
- Garcia Garnacho Ignacio
- Hernani Goldaracena Juan Antonio
- Hoyos Ochoa Joaquin
- Lopez-saborit Lopez Sonia
- Lorente Ayala Jose Miguel
- Moro San Siderio Felix
- Nieto De La Cierva Jose
- Perez Ricarte Beares Gonzalo
- Portugal Alonso Jose Antonio
- Ramirez Romero Octavio
- Sanchez Lozano Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25996 , F 160, S 8, H M 28968, I/A 6098 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
Empresa: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA
Apoderado
- Blanco Cuena Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25996 , F 152, S 8, H M 28968, I/A 6085 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-28
Información de BLANCO CUENA ALBERTO
Mostramos los datos de BLANCO CUENA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO CUENA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos