BLANCO CHAMORRO TOMAS
Informe ejecutivo de BLANCO CHAMORRO TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLANCO CHAMORRO TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VANQUISH STRATEGO SL | Consejero | 11/07/2022 | |
VANQUISH STRATEGO SL | Secretario | 11/07/2022 | |
VANQUISH STRATEGO SL | Consejero Delegado | 11/07/2022 | |
TYC INVERSIONES AT-BASH SL | Administrador Unico | 20/06/2022 | |
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado | 10/07/2020 |
VINCULACIONES DE BLANCO CHAMORRO TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO CHAMORRO TOMAS
Empresa: VANQUISH STRATEGO SL
Consejero Delegado
- Blanco Chamorro Tomas
Consejero Independiente
Consejero
- Blanco Chamorro Tomas
- Garcia Cavalieri Maria Ines
- Tortarolo Fragola Andres Anibal
Consj.Domini
Presidente
Secretario
- Blanco Chamorro Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43822 , F 121, S 8, H M 773381, I/A 1 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-28
Empresa: TYC INVERSIONES AT-BASH SL
Administrador Unico
- Blanco Chamorro Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43729 , F 10, S 8, H M 771844, I/A 1 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39607 , F 37, S 8, H M 52461, I/A 724 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Blanco Chamorro Tomas
- Rico Romero Guillermo
- Rico Romero Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10379, L 7660, F 98, S 8, H V 178506, I/A 146 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-46
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Achau Ferrer Ana Maria
- Aragon Alvarez Antonio
- Bello Lavado Juan Carlos
- Bello Lavado Juan Carlos
- Bello Lavado Juan Carlos
- Blanco Chamorro Tomas
- Cervera Llavador Jose Emilio
- Cubillas Rodriguez Esther
- Cubillas Rodriguez Esther
- Elvira Area Jose Miguel
- Elvira Area Jose Miguel
- Elvira Area Jose Miguel
- Elvira Area Jose Miguel
- Fenellosa Reixach Balbina
- Fernandez Garcia Antonio
- Fernandez Vazquez Alfonso
- Fernandez Vazquez Alfonso
- Garijo Velasco Laura
- Lopez Hierro Aubarede Ignacio
- Lorente Garcia Barbon Ines
- Martin Piñuela Maria Del Carmen
- Martinez Riestra Luis
- Molina Ramon Daniel
- Moreno Del Camino Alfredo
- Perez Helguera Francisco Javier
- Perez Helguera Francisco Javier
- Perez Helguera Francisco Javier
- Perez Helguera Francisco Javier
- Sanchez Cuenca Esther
- Sanjuan Samaniego Sergio
- Sanjuan Samaniego Sergio
- Solar Palazuelos Enrique
- Tatay Perez-ontiveros Juan Manuel
- Tatay Perez-ontiveros Juan Manuel
- Vicente Rodriguez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37148 , F 102, S 8, H M 7766, I/A 8750 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-28
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado
- Blanco Chamorro Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10379, L 7660, F 57, S 8, H V 178506, I/A 16 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-46
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado
- Blanco Chamorro Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10379, L 7660, F 56, S 8, H V 178506, I/A 14 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-46
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado
- Blanco Chamorro Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29162 , F 180, S 8, H M 7766, I/A 7649 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Información de BLANCO CHAMORRO TOMAS
Mostramos los datos de BLANCO CHAMORRO TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO CHAMORRO TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos