BLANCO ALTOZANO JOAQUIN
Informe ejecutivo de BLANCO ALTOZANO JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLANCO ALTOZANO JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOS OLIVAS ANAYOK SL | Administrador Solidario | 21/05/2015 |
VINCULACIONES DE BLANCO ALTOZANO JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO ALTOZANO JOAQUIN
Empresa: DOS OLIVAS ANAYOK SL
Administrador Solidario
- Blanco Altozano Joaquin
- Cuerda Perez-zamora Ana Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32533 , F 121, S 8, H M 585575, I/A 2 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-28
Empresa: DOS OLIVAS ANAYOK SL
Administrador Unico
- Blanco Altozano Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32533 , F 121, S 8, H M 585575, I/A 2 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-28
Empresa: DOS OLIVAS ANAYOK SL
Administrador Unico
- Blanco Altozano Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32533 , F 120, S 8, H M 585575, I/A 1 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-28
Empresa: AGROPENTA SL
Administrador Solidario
- Blanco Altozano Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12134 , F 151, S 8, H M 126136, I/A 8 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
Empresa: AGROPENTA SL
Administrador Solidario
- Blanco Altozano Joaquin
- Blanco Altozano Leandro
- Muñoz Cobo Rosales Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12134 , F 150, S 8, H M 126136, I/A 7 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
Información de BLANCO ALTOZANO JOAQUIN
Mostramos los datos de BLANCO ALTOZANO JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO ALTOZANO JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos