BLANCHE XANDRI FERRAN
Informe ejecutivo de BLANCHE XANDRI FERRAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLANCHE XANDRI FERRAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/09/2024 |
VINCULACIONES DE BLANCHE XANDRI FERRAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCHE XANDRI FERRAN
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blanche Xandri Ferran
- Garcia Ramos Sergio
- Sempere Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 178351, I/A 1168 (27/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-46
Empresa: WAYNA AERO SL
Consejero
- Blanche Xandri Ferran
- Gil Perez Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45527 , F 87, S 8, H B 490743, I/A 7 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-08
Empresa: WAYNA AERO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Blanche Xandri Ferran
- Chamarro Puga Leopoldo
- Lacruz Lopez Marcos Javier
- Olias Gonzalez Raul
- Sendra Moreno Pau
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9821, L 7103, F 184, S 8, H V 160470, I/A 3 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-46
Información de BLANCHE XANDRI FERRAN
Mostramos los datos de BLANCHE XANDRI FERRAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCHE XANDRI FERRAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos