BLANCHARD FRANCO GONZALO
Informe ejecutivo de BLANCHARD FRANCO GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLANCHARD FRANCO GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEFA TRONIC SL | Apoderado | 12/07/2024 | |
SINEBECO SL | Administrador Unico | 14/10/2020 | |
MOONTECH INDUSTRIAL SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado | 21/06/2019 | |
SINEBECO SL | Apoderado Mancomunado | 01/03/2019 | |
CELULOSA FABRIL SA | Apoderado | 07/06/2018 | |
BLANOS PARTICIPACIONES SL | Consejero | 04/06/2018 | |
BLANOS PARTICIPACIONES SL | Consejero Ejecutivo | 04/06/2018 | |
CEFA TRONIC SL | Apoderado Mancomunado | 09/01/2018 | |
CEFA TRONIC SL | Secretario | 04/01/2018 | |
CEFA TRONIC SL | Consejero | 04/01/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BLANCHARD FRANCO GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCHARD FRANCO GONZALO
Empresa: CEFA TRONIC SL
Apoderado
- Blanchard Franco Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 50048, I/A 10 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-50
Empresa: HIBERUS INDUSTRY GLOBAL SOLUTIONS SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4414 , F 56, S 8, H Z 65709, I/A 6 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-50
Empresa: CEFA TOYS SA
Apoderado Mancomunado
- Blanchard Franco Gonzalo
- Blanchard Nerin Pablo
- BLANOS PARTICIPACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2406 , F 185, S 8, H Z 10243, I/A 37 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-50
Empresa: CEFA TOYS SA
Consejero
- Blanchard Franco Gonzalo
Secretario
- Blanchard Franco Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2406 , F 185, S 8, H Z 10243, I/A 37 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-50
Empresa: SINEBECO SL
Administrador Unico
- Blanchard Franco Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4375 , F 12, S 8, H Z 64780, I/A 6 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-50
Empresa: SINEBECO SL
Consejero
- Blanchard Franco Gonzalo
- Blanchard Nerin Pablo
- CEFA TOYS SA
Presidente
Secretario
- Blanchard Franco Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4375 , F 12, S 8, H Z 64780, I/A 6 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-50
Empresa: BLAYANARTE SL
Administrador Solidario
- Blanchard Franco Alvaro
- Blanchard Franco Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461 , F 57, S 8, H Z 67008, I/A 2 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-50
Empresa: BLAYANARTE SL
Administrador Solidario
- Blanchard Franco Alvaro
- Blanchard Franco Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461 , F 54, S 8, H Z 67008, I/A 1 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-50
Empresa: HIBERUS INDUSTRY GLOBAL SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Blanchard Felez Jorge
- Blanchard Franco Gonzalo
- Blanchard Nerin Pablo
- De Yarza Lopez-madrazo Iñigo
- Lopez Navarro Sergio
- Torres Laguardia Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4414 , F 52, S 8, H Z 65709, I/A 5 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-50
Empresa: HIBERUS INDUSTRY GLOBAL SOLUTIONS SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4414 , F 46, S 8, H Z 65709, I/A 1 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-50
VER MAS ACTOS
Información de BLANCHARD FRANCO GONZALO
Mostramos los datos de BLANCHARD FRANCO GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCHARD FRANCO GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos