BLANCH VALLHONRAT JUAN
Informe ejecutivo de BLANCH VALLHONRAT JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 36
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLANCH VALLHONRAT JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASISTENCIA TECNICA BETIKO SL | Administrador Unico | 27/06/2024 | |
BAXI SISTEMAS Y SERVICIOS DE CLIMATIZACION SL | Apoderado | 25/06/2024 | |
INSERMA CENTRAL DEL CLIMA SL | Administrador Unico | 07/08/2023 | |
TECNOSOS GALICIA SL | Administrador Unico | 04/08/2023 | |
ROIGSAT MANTENIMENTS SL | Administrador Unico | 04/08/2023 | |
FABRISOLIA SL | Administrador Unico | 02/08/2023 | |
FABRISOLIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/07/2023 | |
BAXI SISTEMAS Y SERVICIOS DE CLIMATIZACION SL | Administrador Unico | 24/07/2023 | |
BAXI CLIMATIZACION SL | Administrador Unico | 21/07/2023 | |
BAXI CLIMATIZACION SL | Apoderado | 21/07/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BLANCH VALLHONRAT JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCH VALLHONRAT JUAN
Empresa: ASISTENCIA TECNICA BETIKO SL
Administrador Unico
- Blanch Vallhonrat Juan
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 32030, I/A 4 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-20
Apoderado
- Alcover Arnau Jaime
- Andreu Philpott Xavier
- Basanta Martin Jesus
- Blanch Vallhonrat Juan
- Bori Kauffmann Cesar
- Hellin Pineda Luis
- Hernandez Tosca David
- Lazaro Vinyes Jordi
- Lenza Fernandez Javier
- Moret Sariol Albert
- Ortiz De Zarate Martinez Ignacio
- Ortiz Lopez Francisco
- Real Diez Jose Luis
- Sanchez Torres Esther
- Sierra Ventura Enric
- Sole Garcia Ruth
- Tornamorell Garcia Regina
- Trapiella Martinez Jose Ignacio
- Vilanova Giralt Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 596991, I/A 16 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-28
Empresa: TECNOSOS GALICIA SL
Administrador Unico
- Blanch Vallhonrat Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1935 , F 186, S 8, H C 18289, I/A 8 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-15
Empresa: TECNOSOS GALICIA SL
Administrador Mancomunado
- Blanch Vallhonrat Juan
- Mestres Sola Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1935 , F 186, S 8, H C 18289, I/A 8 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-15
Empresa: INSERMA CENTRAL DEL CLIMA SL
Administrador Unico
- Blanch Vallhonrat Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44093 , F 128, S 8, H B 323588, I/A 8 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-08
Empresa: INSERMA CENTRAL DEL CLIMA SL
Consejero
- Blanch Vallhonrat Juan
- Mestres Sola Jorge
- Roig Grijota Josep Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44093 , F 128, S 8, H B 323588, I/A 8 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-08
Empresa: ROIGSAT MANTENIMENTS SL
Administrador Unico
- Blanch Vallhonrat Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48580 , F 131, S 8, H B 474854, I/A 7 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-08
Empresa: ROIGSAT MANTENIMENTS SL
Consejero
- Blanch Vallhonrat Juan
- Mestres Sola Jorge
- Roig Grijota Josep Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48580 , F 131, S 8, H B 474854, I/A 7 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-08
Empresa: FABRISOLIA SL
Administrador Unico
- Blanch Vallhonrat Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48893 , F 34, S 8, H B 123637, I/A 71 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-08
Empresa: FABRISOLIA SL
Administrador Mancomunado
- Blanch Vallhonrat Juan
- Mestres Sola Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48893 , F 34, S 8, H B 123637, I/A 71 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-08
VER MAS ACTOS
Información de BLANCH VALLHONRAT JUAN
Mostramos los datos de BLANCH VALLHONRAT JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCH VALLHONRAT JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos