BLANCA PATON FRANCISCO-JOSE
Informe ejecutivo de BLANCA PATON FRANCISCO-JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BLANCA PATON FRANCISCO-JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDEIA INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION SA | Apoderado Mancomunado | 01/03/2023 | |
REDEIA INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION SA | Apoderado | 07/06/2022 |
VINCULACIONES DE BLANCA PATON FRANCISCO-JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCA PATON FRANCISCO-JOSE
Apoderado Mancomunado
- Blanca Paton Francisco-jose
- Cedeño Peña Amanda Varinia
- Malo Poyatos Angel
- Marey Prieto Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43609 , F 197, S 8, H M 604828, I/A 108 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blanca Paton Francisco-jose
- Cerezo Diez Emilio
Apoderado Mancomunado
- Aparicio Bueno Mariano
- Blanca Paton Francisco-jose
- Garcia Merino Roberto
Apoderado Solidario
- Aparicio Bueno Mariano
- Blanca Paton Francisco-jose
- Garcia Merino Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41591 , F 119, S 8, H M 604828, I/A 101 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
Apoderado
- Blanca Paton Francisco-jose
- Cedeño Peña Amanda Varinia
- Malo Poyatos Angel
- Marey Prieto Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41591 , F 109, S 8, H M 604828, I/A 90 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-28
Apoderado Solidario
- Aparicio Bueno Mariano
- Blanca Paton Francisco-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41591 , F 105, S 8, H M 604828, I/A 78 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blanca Paton Francisco-jose
- Cerezo Diez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34405 , F 164, S 8, H M 604828, I/A 69 (03/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-28
Apoderado Mancomunado
- Blanca Paton Francisco-jose
Apoderado Solidario
- Blanca Paton Francisco-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34405 , F 163, S 8, H M 604828, I/A 68 (03/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-28
Información de BLANCA PATON FRANCISCO-JOSE
Mostramos los datos de BLANCA PATON FRANCISCO-JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCA PATON FRANCISCO-JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos