BLANC MURO DE ZARO MIGUEL
Informe ejecutivo de BLANC MURO DE ZARO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLANC MURO DE ZARO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DENTSU AGYLE SPAIN SL | Consejero | 19/04/2023 | |
DENTSU AGYLE SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 27/03/2023 | |
DENTSU MEDIA SL | Apoderado Mancomunado | 06/03/2019 | |
IPROSPECT ADVERTISING SA | Apoderado Mancomunado | 09/07/2018 |
VINCULACIONES DE BLANC MURO DE ZARO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANC MURO DE ZARO MIGUEL
Empresa: DENTSU AGYLE SPAIN SL
Consejero
- Blanc Muro De Zaro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44343 , F 70, S 8, H M 709809, I/A 10 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-28
Empresa: DENTSU AGYLE SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alonso Fernandez Ramon
- Blanc Muro De Zaro Miguel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39964 , F 29, S 8, H M 709809, I/A 8 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
Empresa: INTELIGENCIA YPERFORM SL
Apoderado
- Ballesteros Vigildequiñones Clara
- Blanc Muro De Zaro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29128 , F 35, S 8, H M 524454, I/A 12 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-28
Empresa: DENTSU MEDIA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36677 , F 103, S 8, H M 657597, I/A 4 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-28
Empresa: INTELIGENCIA Y MEDIA SA
Apoderado Mancomunado
- Blanc Muro De Zaro Miguel
- Fuentes Lopez Alicia
- Urbano Lama Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35387 , F 196, S 8, H M 423032, I/A 27 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-28
Información de BLANC MURO DE ZARO MIGUEL
Mostramos los datos de BLANC MURO DE ZARO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANC MURO DE ZARO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos