BJELOPETROVIC DUSAN
Informe ejecutivo de BJELOPETROVIC DUSAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BJELOPETROVIC DUSAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA NUCIA TOUR SL | Administrador Solidario | 13/09/2018 |
VINCULACIONES DE BJELOPETROVIC DUSAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BJELOPETROVIC DUSAN
Empresa: ULTIMATE SERVICE 2017 SL
Administrador Unico
- Bjelopetrovic Dusan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4040 , F 79, S 8, H A 155384, I/A 4 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-03
Empresa: ULTIMATE SERVICE 2017 SL
Administrador Unico
- Bjelopetrovic Dusan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4040 , F 79, S 8, H A 155384, I/A 2 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-03
Empresa: ULTIMATE SERVICE 2017 SL
Administrador Solidario
- Bjelopetrovic Dusan
- Cimesa Mile
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4040 , F 79, S 8, H A 155384, I/A 2 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-03
Empresa: ULTIMATE SERVICE 2017 SL
Socio Único
- Bjelopetrovic Dusan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4040 , F 79, S 8, H A 155384, I/A 2 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-03
Empresa: LA NUCIA TOUR SL
Administrador Solidario
- Bjelopetrovic Dusan
- Cimesa Mile
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4154 , F 90, S 8, H A 161712, I/A 1 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-03
Empresa: TRUST FINANCE 2015 SL
Administrador Unico
- Bjelopetrovic Dusan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3939 , F 145, S 8, H A 149629, I/A 3 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-03
Empresa: TRUST FINANCE 2015 SL
Administrador Unico
- Bjelopetrovic Dusan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3939 , F 145, S 8, H A 149629, I/A 2 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-03
Empresa: TRUST FINANCE 2015 SL
Nuevo Socio Único
- Bjelopetrovic Dusan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3939 , F 145, S 8, H A 149629, I/A 2 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-03
Empresa: ULTIMATE SERVICE 2017 SL
Administrador Solidario
- Bjelopetrovic Dusan
- Cimesa Mile
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4040 , F 78, S 8, H A 155384, I/A 1 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-03
Información de BJELOPETROVIC DUSAN
Mostramos los datos de BJELOPETROVIC DUSAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BJELOPETROVIC DUSAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos