BJARSTAD BJORN INGMAN
Informe ejecutivo de BJARSTAD BJORN INGMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE BJARSTAD BJORN INGMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BJARSTAD BJORN INGMAN
Empresa: PERFECT PANORAMA SL
Apoderado
- Bjarstad Bjorn Ingman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5703, L 4610, F 172, S 8, H MA143816, I/A 2 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-29
Empresa: REAL ESTATE COTO DE LOS DOLORES SL
Administrador Unico
- Bjarstad Bjorn Ingman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5642, L 4549, F 54, S 8, H MA140717, I/A 3 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-29
Empresa: REAL ESTATE COTO DE LOS DOLORES SL
Administrador Unico
- Bjarstad Bjorn Ingman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5642, L 4549, F 52, S 8, H MA140717, I/A 1 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-29
Información de BJARSTAD BJORN INGMAN
Mostramos los datos de BJARSTAD BJORN INGMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BJARSTAD BJORN INGMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos