BIZKARRA AZKUETA EDUARDO
Informe ejecutivo de BIZKARRA AZKUETA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BIZKARRA AZKUETA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OTANA 2011 SL | Secretario | 21/06/2016 | |
OTANA 2011 SL | Consejero | 21/06/2016 | |
1957 BIZKARRA SL | Apoderado | 13/01/2016 | |
ARTETA DENDARIA 2010 SL | Presidente | 30/08/2010 | |
ARTETA DENDARIA 2010 SL | Consejero | 30/08/2010 | |
ARTETA DENDARIA 2010 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/08/2010 |
VINCULACIONES DE BIZKARRA AZKUETA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BIZKARRA AZKUETA EDUARDO
Empresa: OTANA 2011 SL
Consejero
- Bizkarra Azkueta Eduardo
- Garmendia Martinez Mikel Jon
- Garro Urbina Oscar
- Martin Notivoli Gerardo
- Tome Paino Alberto
- Urrutia Beascoa Javier
Secretario
- Bizkarra Azkueta Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 6, S 8, H VI 15371, I/A 4 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-01
Empresa: 1957 BIZKARRA SL
Apoderado
- Bizkarra Azkueta Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 81 , F 161, S 8, H BI 4334,B , I/ 13 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-48
Empresa: BLECHMIT SL
Apoderado
- Bizkarra Azkueta Eduardo
- Serrano Laballos Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32840 , F 134, S 8, H B 219060, I/A 3 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-08
Empresa: ARTETA DENDARIA 2010 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Beaskoetxea Bizkarra Fernando
- Bizkarra Azkueta Eduardo
- Bizkarra Azkueta Rodolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5140 , F 176, S 8, H BI 57113, I/A 2 (30/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-48
Empresa: ARTETA DENDARIA 2010 SL
Consejero
- Beaskoetxea Bizkarra Fernando
- Bizkarra Azkueta Eduardo
- Bizkarra Azkueta Rodolfo
Presidente
- Bizkarra Azkueta Eduardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5140 , F 172, S 8, H BI 57113, I/A 1 (30/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-48
Empresa: BLECHMIT SL
Apoderado
- Bizkarra Azkueta Eduardo
- Serrano Laballos Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32840 , F 133, S 8, H B 219060, I/A 2 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-08
Información de BIZKARRA AZKUETA EDUARDO
Mostramos los datos de BIZKARRA AZKUETA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BIZKARRA AZKUETA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos