BITERNA TEJEIRO STEFANO
Informe ejecutivo de BITERNA TEJEIRO STEFANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BITERNA TEJEIRO STEFANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MY WAY NUTRITION SL | Administrador Unico | 17/12/2020 | |
MY WAY NUTRITION SL | Socio Unico | 17/12/2020 |
VINCULACIONES DE BITERNA TEJEIRO STEFANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BITERNA TEJEIRO STEFANO
Empresa: MY WAY NUTRITION SL
Administrador Unico
- Biterna Tejeiro Stefano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 215, S 8, H TF 65308, I/A 1 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Empresa: MY WAY NUTRITION SL
Socio Único
- Biterna Tejeiro Stefano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 215, S 8, H TF 65308, I/A 1 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Empresa: SERVICIOS INTEGRALES ELIMCAR SL
Administrador Solidario
- Biterna Tejeiro Stefano
- Tejeiro Olmo Carmen
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2939 , F 96, S 8, H TF 41912, I/A 4 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-38
Empresa: SERVICIOS INTEGRALES ELIMCAR SL
Administrador Solidario
- Biterna Tejeiro Stefano
- Tejeiro Olmo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2939 , F 96, S 8, H TF 41912, I/A 3 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-38
Información de BITERNA TEJEIRO STEFANO
Mostramos los datos de BITERNA TEJEIRO STEFANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BITERNA TEJEIRO STEFANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos