BISBAL VIVES JOAN
Informe ejecutivo de BISBAL VIVES JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BISBAL VIVES JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEMOXA PROJECT SL | Administrador Mancomunado | 22/08/2024 | |
ERPEX INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 27/11/2020 | |
J&A TRADE 2011 SL | Administrador Unico | 14/05/2019 | |
OMNIA ORREF SL | Administrador Unico | 13/01/2017 | |
XAVIER BISBAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/10/2015 | |
INICIATIVES LES GOMBES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/10/2015 |
VINCULACIONES DE BISBAL VIVES JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BISBAL VIVES JOAN
Empresa: DEMOXA PROJECT SL
Administrador Mancomunado
- Bisbal Vives Joan
- Roqueta Serra Norbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 618659, I/A 2 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Empresa: ERPEX INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44560 , F 61, S 8, H B 459912, I/A 5 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-08
Empresa: J&A TRADE 2011 SL
Administrador Unico
- Bisbal Vives Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42576 , F 98, S 8, H B 410488, I/A 3 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-08
Empresa: OMNIA ORREF SL
Administrador Unico
- Bisbal Vives Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45724 , F 45, S 8, H B 496933, I/A 1 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-08
Empresa: INICIATIVES LES GOMBES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bisbal Vives Joan
- Gamell Sala Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42649 , F 140, S 8, H B 199789, I/A 11 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-08
Empresa: XAVIER BISBAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bisbal Vives Joan
- Gamell Sala Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37770 , F 32, S 8, H B 59595, I/A 32 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-08
Empresa: FERRALLES DE L'ANOIA SL
Administrador Unico
- Bisbal Vives Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40947 , F 123, S 8, H B 182977, I/A 13 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-08
Información de BISBAL VIVES JOAN
Mostramos los datos de BISBAL VIVES JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BISBAL VIVES JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos