BISBAL COLL ESPERANZA
Informe ejecutivo de BISBAL COLL ESPERANZA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BISBAL COLL ESPERANZA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIRADOR SES BARQUES SA | Consejero | 08/02/2023 | |
MIRADOR SES BARQUES SA | Consejero Delegado Mancomunado | 08/02/2023 | |
MIRADOR SES BARQUES SA | Presidente | 08/02/2023 | |
JAUME DES MIRADOR SL | Apoderado | 08/10/2015 |
VINCULACIONES DE BISBAL COLL ESPERANZA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BISBAL COLL ESPERANZA
Empresa: MIRADOR SES BARQUES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bisbal Busquets Onofre
- Bisbal Coll Esperanza
- Bisbal Coll Maria
- Bisbal Palou Joan
Consejero
- Bisbal Busquets Onofre
- Bisbal Coll Esperanza
- Bisbal Coll Maria
- Bisbal Palou Joan
Presidente
- Bisbal Coll Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 168, S 8, H PM 6276, I/A 11 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-07
Empresa: MIRADOR SES BARQUES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bisbal Coll Esperanza
- Bisbal Coll Maria
- Bisbal Coll Onofre
- Bisbal Palou Joan
Consejero
- Bisbal Coll Esperanza
- Bisbal Coll Maria
- Bisbal Coll Onofre
- Bisbal Palou Joan
Presidente
- Bisbal Coll Esperanza
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 168, S 8, H PM 6276, I/A 11 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-07
Empresa: MIRADOR SES BARQUES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bisbal Coll Esperanza
- Bisbal Coll Maria
- Bisbal Coll Onofre
- Bisbal Palou Joan
Consejero
- Bisbal Coll Esperanza
- Bisbal Coll Maria
- Bisbal Coll Onofre
- Bisbal Palou Joan
Presidente
- Bisbal Coll Esperanza
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 167, S 8, H PM 6276, I/A 10 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-07
Empresa: MIRADOR SES BARQUES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bisbal Coll Esperanza
- Bisbal Coll Juan
- Bisbal Coll Maria
- Bisbal Coll Onofre
Consejero
- Bisbal Coll Esperanza
- Bisbal Coll Juan
- Bisbal Coll Maria
- Bisbal Coll Onofre
Presidente
- Bisbal Coll Esperanza
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 167, S 8, H PM 6276, I/A 10 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-07
Empresa: JAUME DES MIRADOR SL
Apoderado
- Bisbal Coll Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 217, S 8, H PM 77163, I/A 2 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-07
Empresa: MIRADOR SES BARQUES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bisbal Coll Esperanza
- Bisbal Coll Juan
- Bisbal Coll Maria
- Bisbal Coll Onofre
Consejero
- Bisbal Coll Esperanza
- Bisbal Coll Juan
- Bisbal Coll Maria
- Bisbal Coll Onofre
Presidente
- Bisbal Coll Esperanza
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 167, S 8, H PM 6276, I/A 9 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-07
Información de BISBAL COLL ESPERANZA
Mostramos los datos de BISBAL COLL ESPERANZA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BISBAL COLL ESPERANZA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos