BIRD PHILIP JAMES
Informe ejecutivo de BIRD PHILIP JAMES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BIRD PHILIP JAMES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESERVA DIRECTA SL | Socio Unico | 18/05/2015 | |
RESERVA DIRECTA SL | Administrador Unico | 18/05/2015 | |
CAPITAL EDGE SL | Socio Unico | 14/03/2011 | |
CAPITAL EDGE SL | Administrador Unico | 14/03/2011 |
VINCULACIONES DE BIRD PHILIP JAMES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BIRD PHILIP JAMES
Empresa: GREAT BRITISH MARKETING SL
Liquidador
- Bird Philip James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2675 , F 127, S 8, H TF 35760, I/A 2 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-38
Empresa: GREAT BRITISH MARKETING SL
Administrador Unico
- Bird Philip James
Liquidador
- Bird Philip James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2675 , F 127, S 8, H TF 35760, I/A 2 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-38
Empresa: TFS CONCIERGE SL
Liquidador
- Bird Philip James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3110 , F 127, S 8, H TF 46250, I/A 2 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-38
Empresa: TFS CONCIERGE SL
Administrador Unico
- Bird Philip James
Liquidador
- Bird Philip James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3110 , F 127, S 8, H TF 46250, I/A 2 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-38
Empresa: RESERVA DIRECTA SL
Administrador Unico
- Bird Philip James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 177, S 8, H TF 55357, I/A 1 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-38
Empresa: RESERVA DIRECTA SL
Socio Único
- Bird Philip James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 177, S 8, H TF 55357, I/A 1 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-38
Empresa: GBM CONCIERGE SL
Administrador Unico
- Bird Philip James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 170, S 8, H TF 45096, I/A 2 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-38
Empresa: CLIENT LIAISONS SL
Administrador Unico
- Bird Philip James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 72, S 8, H TF 48419, I/A 1 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-38
Empresa: CLIENT LIAISONS SL
Socio Único
- Bird Philip James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 72, S 8, H TF 48419, I/A 1 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-38
Empresa: TFS CONCIERGE SL
Administrador Unico
- Bird Philip James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3110 , F 125, S 8, H TF 46250, I/A 1 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-38
Información de BIRD PHILIP JAMES
Mostramos los datos de BIRD PHILIP JAMES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BIRD PHILIP JAMES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos