BIOSCA BALLESTER HUMBERTO ADOLFO
Informe ejecutivo de BIOSCA BALLESTER HUMBERTO ADOLFO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BIOSCA BALLESTER HUMBERTO ADOLFO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACON REAL ESTATE SL | Socio Unico | 02/09/2019 | |
ACON REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 02/09/2019 | |
HBJF HEALTHCARE SL | Administrador Solidario | 08/09/2016 |
VINCULACIONES DE BIOSCA BALLESTER HUMBERTO ADOLFO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BIOSCA BALLESTER HUMBERTO ADOLFO
Empresa: ACON REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Biosca Ballester Humberto Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 68, S 8, H PM 66927, I/A 5 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-07
Empresa: ACON REAL ESTATE SL
Administrador Solidario
- Biosca Ballester Estela Del Carmen
- Biosca Ballester Humberto Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 68, S 8, H PM 66927, I/A 5 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-07
Empresa: ACON REAL ESTATE SL
Socio Único
- Biosca Ballester Humberto Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 68, S 8, H PM 66927, I/A 5 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-07
Empresa: HBJF HEALTHCARE SL
Administrador Solidario
- Biosca Ballester Humberto Adolfo
- Fernandez Manteca Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45544 , F 152, S 8, H B 491312, I/A 1 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-08
Empresa: THERIDION INVESTMENTS SL
Liquidador
- Biosca Ballester Humberto Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39290 , F 16, S 8, H B 344457, I/A 2 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-08
Empresa: THERIDION INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Biosca Ballester Humberto Adolfo
- Leon Alonso Maria Yolanda
Liquidador
- Biosca Ballester Humberto Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39290 , F 16, S 8, H B 344457, I/A 2 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-08
Información de BIOSCA BALLESTER HUMBERTO ADOLFO
Mostramos los datos de BIOSCA BALLESTER HUMBERTO ADOLFO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BIOSCA BALLESTER HUMBERTO ADOLFO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos