BILBENY DE FORTUNY MARIA BEATRIU
Informe ejecutivo de BILBENY DE FORTUNY MARIA BEATRIU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BILBENY DE FORTUNY MARIA BEATRIU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDINERVA SL | Consejero | 21/01/2022 | |
MEDINANKEIA SL | Consejero | 20/01/2022 |
VINCULACIONES DE BILBENY DE FORTUNY MARIA BEATRIU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BILBENY DE FORTUNY MARIA BEATRIU
Empresa: MEDINERVA SL
Consejero
- Bilbeny De Fortuny Maria Beatriu
- Fillat Goma Ferran
- Guerri Fernandez Roberto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41200 , F 48, S 8, H B 153441, I/A 35 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Empresa: MEDINANKEIA SL
Consejero
- Bilbeny De Fortuny Maria Beatriu
- Calvo Escalona Rosa Maria
- Florensa Claramunt Elisenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46243 , F 1, S 8, H B 359649, I/A 21 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Información de BILBENY DE FORTUNY MARIA BEATRIU
Mostramos los datos de BILBENY DE FORTUNY MARIA BEATRIU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BILBENY DE FORTUNY MARIA BEATRIU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos