BILBAO GARTEIZ MARIA PILAR
Informe ejecutivo de BILBAO GARTEIZ MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BILBAO GARTEIZ MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOBIAS 7 SL | Administrador Unico | 30/09/2010 | 27/03/2017 |
HOBIAS 7 SL | Liquidador | 27/03/2017 | 27/03/2017 |
HOBILBAO SL | Administrador Unico | 18/07/2012 | 29/02/2016 |
ASESORIA INTEGRAL KONTSEILARITZA SL | Liquidador Solidario | 03/01/2011 | 03/01/2011 |
ASESORIA INTEGRAL KONTSEILARITZA SL | Administrador Solidario | 03/01/2011 | |
CONSULTORIA ASESORIA KONTSEILARITZA SL | Administrador Unico | 24/11/2010 |
VINCULACIONES DE BILBAO GARTEIZ MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BILBAO GARTEIZ MARIA PILAR
Empresa: HOBIAS 7 SL
Liquidador
- Bilbao Garteiz Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5162 , F 138, S 8, H BI 57263, I/A 4 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-48
Empresa: HOBIAS 7 SL
Administrador Unico
- Bilbao Garteiz Maria Pilar
Liquidador
- Bilbao Garteiz Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5162 , F 138, S 8, H BI 57263, I/A 4 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-48
Empresa: HOBILBAO SL
Administrador Unico
- Bilbao Garteiz Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5302 , F 170, S 8, H BI 60673, I/A 4 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-48
Empresa: HOBILBAO SL
Administrador Unico
- Bilbao Garteiz Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5302 , F 167, S 8, H BI 60673, I/A 1 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-48
Empresa: ASESORIA INTEGRAL KONTSEILARITZA SL
Liquidador Solidario
- Bilbao Garteiz Maria Pilar
- Bilbao Garteiz Victoria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4061 , F 150, S 8, H BI 31436, I/A 4 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-48
Empresa: ASESORIA INTEGRAL KONTSEILARITZA SL
Administrador Solidario
- Bilbao Garteiz Maria Pilar
- Bilbao Garteiz Victoria Eugenia
Liquidador Solidario
- Bilbao Garteiz Maria Pilar
- Bilbao Garteiz Victoria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4061 , F 150, S 8, H BI 31436, I/A 4 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-48
Administrador Unico
- Bilbao Garteiz Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4686 , F 167, S 8, H BI 45910, I/A 2 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-232-48
Empresa: HOBIAS 7 SL
Administrador Unico
- Bilbao Garteiz Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5162 , F 134, S 8, H BI 57263, I/A 1 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-48
Información de BILBAO GARTEIZ MARIA PILAR
Mostramos los datos de BILBAO GARTEIZ MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BILBAO GARTEIZ MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos