BILBAO CASTELLANOS ESTHER
Informe ejecutivo de BILBAO CASTELLANOS ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BILBAO CASTELLANOS ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS E INICIATIVAS ALCUDIA SL | Administrador Unico | 16/04/2024 | |
DESARROLLOS E INICIATIVAS ACRE SL | Administrador Unico | 11/03/2024 | |
DESARROLLOS E INICIATIVAS ACRE SL | Apoderado | 11/05/2011 | |
DESARROLLOS E INICIATIVAS ALBA LONGA SL | Administrador Unico | 07/02/2011 |
VINCULACIONES DE BILBAO CASTELLANOS ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BILBAO CASTELLANOS ESTHER
Empresa: DESARROLLOS E INICIATIVAS ALCUDIA SL
Administrador Unico
- Bilbao Castellanos Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3623 , F 2, S 8, H BI 21026, I/A 2 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-48
Empresa: DESARROLLOS E INICIATIVAS ACRE SL
Administrador Unico
- Bilbao Castellanos Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3639 , F 217, S 8, H BI 21694, I/A 5 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-48
Empresa: DESARROLLOS E INICIATIVAS ACRE SL
Apoderado
- Bilbao Castellanos Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3639 , F 217, S 8, H BI 21694, I/A 4 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-48
Administrador Unico
- Bilbao Castellanos Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 127, S 8, H BI 14306, I/A 3 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-48
Información de BILBAO CASTELLANOS ESTHER
Mostramos los datos de BILBAO CASTELLANOS ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BILBAO CASTELLANOS ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos