BILBAO CALABUIG LUIS
Informe ejecutivo de BILBAO CALABUIG LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BILBAO CALABUIG LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOBY DICK FILM CAPITAL FCRE SA | Representante | 13/09/2024 | |
VLDPNS PRIVATE EQUITY SCR SA | Representante | 16/07/2024 | |
CREAND SELECT PRIVATE EQUITY II SCR SA | Representante | 21/12/2023 | |
GBS FINANCE GLOBAL HOLDING SL | Apoderado | 02/02/2018 |
VINCULACIONES DE BILBAO CALABUIG LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BILBAO CALABUIG LUIS
Empresa: MOBY DICK FILM CAPITAL FCRE SA
Administrador Unico
Representante
- Bilbao Calabuig Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823347, I/A 4 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-182-28
Empresa: VLDPNS PRIVATE EQUITY SCR SA
Administrador Unico
Entidad Gestora
EntidDeposit
Representante
- Bilbao Calabuig Luis
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827905, I/A 1 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38454 , F 129, S 8, H M 8543, I/A 99 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-28
Administrador Unico
Entidad Gestora
EntidDeposit
Representante
- Bilbao Calabuig Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46010 , F 22, S 8, H M 808465, I/A 1 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38454 , F 122, S 8, H M 8543, I/A 88 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-28
Empresa: GBS FINANZAS INVESTCAPITAL A V SA
Apoderado
- Bilbao Calabuig Luis
- Bilbao Calabuig Luis
- Garcia Matias Javier
- Roldan Lazaro Adolfo
- Viayna Cardona Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39734 , F 216, S 8, H M 336770, I/A 52 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-28
Empresa: GBS FINANZAS INVESTCAPITAL A V SA
Secretario No Consejero
- Bilbao Calabuig Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39734 , F 215, S 8, H M 336770, I/A 51 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-28
Empresa: GBS FINANZAS INVESTCAPITAL A V SA
Apoderado
- Bilbao Calabuig Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39734 , F 212, S 8, H M 336770, I/A 44 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-28
Empresa: GOLDEN GROWTH INVESTMENT SICAV
Auditor
Consejero
- Bilbao Calabuig Luis
- Briones Godino Guillermo
- Hagerman Arnus Santiago
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23593 , F 36, S 8, H M 423333, I/A 21 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-28
Empresa: GBS FINANCE GLOBAL HOLDING SL
Apoderado
- Bilbao Calabuig Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36575 , F 136, S 8, H M 656641, I/A 2 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
VER MAS ACTOS
Información de BILBAO CALABUIG LUIS
Mostramos los datos de BILBAO CALABUIG LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BILBAO CALABUIG LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos