BILBAO BILBAO IGNACIO
Informe ejecutivo de BILBAO BILBAO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 21
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE BILBAO BILBAO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES SARRIA SL | Apoderado | 12/03/2024 | |
VSTUDENT BCN 22ARROBA SL | Apoderado | 26/12/2023 | |
VSTUDENT GRANADA ACACIAS SL | Apoderado Solidario | 19/12/2023 | |
VSTUDENT GRANADA ACACIAS SL | Apoderado Mancomunado | 19/12/2023 | |
VSTUDENT SEVILLA SL | Apoderado | 14/12/2023 | |
VSTUDENT BCN 22ARROBA SL | Apoderado Mancomunado | 29/06/2023 | |
VSTUDENT GRANADA ACACIAS SL | Apoderado Mancomunado | 27/06/2023 | |
VSTUDENT SEVILLA SL | Apoderado Mancomunado | 26/06/2023 | |
VSTUDENT GRANADA ACACIAS SL | Consejero | 22/07/2021 | |
VSTUDENT BCN 22ARROBA SL | Consejero | 12/07/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BILBAO BILBAO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BILBAO BILBAO IGNACIO
Empresa: RESIDENCIA DE ESTUDIANTES SARRIA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43954 , F 67, S 8, H M 696226, I/A 12 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: RESIDENCIA DE ESTUDIANTES SARRIA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43954 , F 67, S 8, H M 696226, I/A 12 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: VSTUDENT VALENCIA SL
Consejero
- Bilbao Bilbao Ignacio
- Gortazar Sanchez Torres Iñigo
- Marti Junco Juan Ignacio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40234 , F 9, S 8, H M 714831, I/A 5 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: VSTUDENT BCN 22ARROBA SL
Apoderado
- Anguela Galisteo Amadeu
- Bilbao Bilbao Ignacio
- Castellano Tornero Cesar
- Cortinas Heredero Isabel
- Costache Alin-razvan
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Juan Pablo
- Gortazar Sanchez Torres Iñigo
- Marti Junco Juan Ignacio
- Martinez Martin Escarlata
- Miguel Miguel Eugenio
- Mostoles Nieto Mario
- Perez Magdaleno Miguel Angel
- Sanchez Ruiz Mario
- Villar Guerrero Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40228 , F 155, S 8, H M 700164, I/A 15 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Empresa: VSTUDENT BCN 22ARROBA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40228 , F 155, S 8, H M 700164, I/A 15 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Empresa: VSTUDENT BCN 22ARROBA SL
Apoderado Mancomunado
- Bilbao Bilbao Ignacio
- Castellano Tornero Cesar
- Gortazar Sanchez Torres Iñigo
- Miguel Miguel Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40228 , F 154, S 8, H M 700164, I/A 14 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Empresa: VSTUDENT GRANADA ACACIAS SL
Apoderado Mancomunado
- Anguela Galisteo Amadeu
- Avila Lainez Lorena
- Bilbao Bilbao Ignacio
- Castellano Tornero Cesar
- Costache Alin-razvan
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Juan Pablo
- Gortazar Sanchez Torres Iñigo
- Marti Junco Juan Ignacio
- Martinez Martin Escarlata
- Miguel Miguel Eugenio
- Mostoles Nieto Mario
- Perez Magdaleno Miguel Angel
- Sanchez Ruiz Mario
- Villar Guerrero Carlos
Apoderado Solidario
- Anguela Galisteo Amadeu
- Avila Lainez Lorena
- Bilbao Bilbao Ignacio
- Castellano Tornero Cesar
- Costache Alin-razvan
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Juan Pablo
- Gortazar Sanchez Torres Iñigo
- Marti Junco Juan Ignacio
- Martinez Martin Escarlata
- Miguel Miguel Eugenio
- Mostoles Nieto Mario
- Perez Magdaleno Miguel Angel
- Sanchez Ruiz Mario
- Villar Guerrero Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37842 , F 223, S 8, H M 674045, I/A 14 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-28
Empresa: VSTUDENT GRANADA ACACIAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37842 , F 223, S 8, H M 674045, I/A 14 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-28
Empresa: VSTUDENT SEVILLA SL
Apoderado
- Anguela Galisteo Amadeu
- Bilbao Bilbao Ignacio
- Castellano Tornero Cesar
- Costache Alin-razvan
- Fernandez De La Cueva Martin Orozco Juan Pablo
- Gortazar Sanchez Torres Iñigo
- Hernandez Frances Edmundo
- Marti Junco Juan Ignacio
- Martinez Martin Escarlata
- Miguel Miguel Eugenio
- Mostoles Nieto Mario
- Perez Magdaleno Miguel Angel
- Sanchez Ruiz Mario
- Villar Guerrero Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40260 , F 218, S 8, H M 715270, I/A 10 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: VSTUDENT SEVILLA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40260 , F 218, S 8, H M 715270, I/A 10 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
VER MAS ACTOS
Información de BILBAO BILBAO IGNACIO
Mostramos los datos de BILBAO BILBAO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BILBAO BILBAO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos