BIGERIEGO HINOJOSA MARIA
Informe ejecutivo de BIGERIEGO HINOJOSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BIGERIEGO HINOJOSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLA BOTIJO SL | Socio Unico | 20/10/2017 | |
VILLA BOTIJO SL | Administrador Unico | 20/10/2017 | |
FIDONIA TRES SL | Administrador Solidario | 04/08/2014 |
VINCULACIONES DE BIGERIEGO HINOJOSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BIGERIEGO HINOJOSA MARIA
Empresa: VYESOL QUEMADOS 1 SL
Administrador Unico
- Bigeriego Hinojosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23791 , F 85, S 8, H M 426964, I/A 7 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Empresa: VYESOL QUEMADOS 4 SL
Administrador Unico
- Bigeriego Hinojosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23791 , F 115, S 8, H M 426967, I/A 7 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
Empresa: VYESOL QUEMADOS 2 SL
Administrador Unico
- Bigeriego Hinojosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23791 , F 95, S 8, H M 426965, I/A 8 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
Empresa: VYESOL QUEMADOS 4 SL
Administrador Unico
- Bigeriego Hinojosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23791 , F 115, S 8, H M 426967, I/A 6 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Empresa: VYESOL QUEMADOS 1 SL
Administrador Unico
- Bigeriego Hinojosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23791 , F 85, S 8, H M 426964, I/A 6 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Empresa: VILLA BOTIJO SL
Administrador Unico
- Bigeriego Hinojosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36479 , F 40, S 8, H M 655348, I/A 1 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-28
Empresa: VILLA BOTIJO SL
Socio Único
- Bigeriego Hinojosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36479 , F 40, S 8, H M 655348, I/A 1 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-28
Empresa: VYESOL QUEMADOS 2 SL
Administrador Unico
- Bigeriego Hinojosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23791 , F 95, S 8, H M 426965, I/A 6 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-28
Empresa: CENTRAL FOTOVOLTAICA DARRO AIE
Consejero
- Bigeriego Hinojosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23569 , F 190, S 8, H M 422943, I/A 8 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Empresa: FIDONIA TRES SL
Administrador Solidario
- Bigeriego Hinojosa Maria
- Bigeriego Hinojosa Marta
- Hinojosa Vacas Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 180, S 8, H BA 9207, I/A 12 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-06
VER MAS ACTOS
Información de BIGERIEGO HINOJOSA MARIA
Mostramos los datos de BIGERIEGO HINOJOSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BIGERIEGO HINOJOSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos