BIGAIRE CONTRERAS JOSEP
Informe ejecutivo de BIGAIRE CONTRERAS JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BIGAIRE CONTRERAS JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONDO DE EMPLEO DE UNILAND CEMENTERA FP | MRO.COMS.CTR | 31/03/2009 | 09/10/2015 |
FONDO DE EMPLEO DE UNILAND CEMENTERA FP | PRE.COMS.CTR | 31/03/2009 | 09/10/2015 |
FONDO DE EMPLEO DE UNILAND CEMENTERA FP | PRE.COMS.CTR | 05/06/2014 | 09/10/2015 |
FONDO DE EMPLEO DE UNILAND CEMENTERA FP | PRE.COMS.CTR | 16/05/2011 | 09/10/2015 |
FONDO DE EMPLEO DE UNILAND CEMENTERA FP | PRE.COMS.CTR | 09/11/2011 | 09/10/2015 |
FONDO DE EMPLEO DE UNILAND CEMENTERA FP | PRE.COMS.CTR | 19/03/2015 | 09/10/2015 |
FONDO DE EMPLEO DE UNILAND CEMENTERA FP | PRE.COMS.CTR | 03/06/2013 | 09/10/2015 |
FONDO DE EMPLEO DE UNILAND CEMENTERA FP | MRO.COMS.CTR | 02/01/2013 | 09/10/2015 |
FONDO DE EMPLEO DE UNILAND CEMENTERA FP | PRE.COMS.CTR | 02/01/2013 | 09/10/2015 |
FONDO DE EMPLEO DE UNILAND CEMENTERA FP | PRE.COMS.CTR | 03/01/2011 | 09/10/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BIGAIRE CONTRERAS JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BIGAIRE CONTRERAS JOSEP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
- Bigaire Contreras Josep
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42375 , F 175, S 8, H B 114542, I/A 34 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-08
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
- Bigaire Contreras Josep
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42375 , F 174, S 8, H B 114542, I/A 30 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-08
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
- Bigaire Contreras Josep
- Bigaire Contreras Josep
- Bigaire Contreras Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42375 , F 173, S 8, H B 114542, I/A 28 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-08
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
- Bigaire Contreras Josep
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42375 , F 172, S 8, H B 114542, I/A 27 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-08
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
- Bigaire Contreras Josep
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42375 , F 172, S 8, H B 114542, I/A 26 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-08
Administrador Unico
- Bigaire Contreras Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30337 , F 50, S 8, H B 173036, I/A 4 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-08
Auditor
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
- Bigaire Contreras Josep
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42375 , F 171, S 8, H B 114542, I/A 25 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-08
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
- Bigaire Contreras Josep
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42375 , F 171, S 8, H B 114542, I/A 24 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-08
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
- Bigaire Contreras Josep
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40815 , F 210, S 8, H B 114542, I/A 23 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-08
Auditor
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
- Bigaire Contreras Josep
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40815 , F 209, S 8, H B 114542, I/A 22 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Información de BIGAIRE CONTRERAS JOSEP
Mostramos los datos de BIGAIRE CONTRERAS JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BIGAIRE CONTRERAS JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos