BIEDMA GARCIA JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de BIEDMA GARCIA JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BIEDMA GARCIA JOSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE BIEDMA MOYA SL | Apoderado | 16/12/2022 | |
GRUPO BIEDMA 4 SL | Consejero | 31/01/2017 |
VINCULACIONES DE BIEDMA GARCIA JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BIEDMA GARCIA JOSE JAVIER
Empresa: JOSE BIEDMA MOYA SL
Apoderado
- Biedma Garcia Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 93, S 8, H J 3881, I/A 12 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-23
Empresa: JOSE BIEDMA MOYA SL
Administrador Unico
- Biedma Garcia Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 92, S 8, H J 3881, I/A 11 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-23
Empresa: GRUPO BIEDMA 4 SL
Consejero
- Biedma Garcia Jose Javier
- Biedma Lopez Agustin
- Biedma Lopez Jose Carlos
- Biedma Molina Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 211, S 8, H J 22337, I/A 1 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-23
Empresa: JOSE BIEDMA MOYA SA
Administrador Unico
- Biedma Garcia Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 89, S 8, H J 3881, I/A 10 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-23
Empresa: JOSE BIEDMA MOYA SA
Administrador Unico
- Biedma Garcia Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 89, S 8, H J 3881, I/A 9 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-23
Información de BIEDMA GARCIA JOSE JAVIER
Mostramos los datos de BIEDMA GARCIA JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BIEDMA GARCIA JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos